-
Officiers et anciens élèves -
Francis Louis Marie ROBILLARD
(1854
- 1917)
Né le 11 février 1854 à GUINGAMP
(Côtes-d'Armor) - Décédé le 15 juin 1917 à TOULON (Var)
Beau père de Jean Marie VASSEROT,
promotion 1899 et de Jean Émile Henri BUCAILLE, promotion 1904
Entre dans la Marine en 1871.
Aspirant le 5 octobre
1874; port BREST.
Enseigne de vaisseau le
19 août 1877.
Au 1er janvier 1879,
sur le transport "LOIRE" affecté à la transportation des forçats à
la NOUVELLE-CALÉDONIE (Cdt Ange DUCREST de VILLENEUVE).
En 1881, sur le
croiseur "FLORE", Division volante et d'instruction (Cdt Charles De
la JAILLE).
Lieutenant de vaisseau
le 30 septembre 1882.
Au 1er janvier 1885,
port BREST.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 6 mai 1885.
Au 1er janvier 1886,
Professeur sur le "MESSAGER", annexe du "BORDA", École des Défenses
sous-marines à BOYARDVILLE.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1892,
sur le croiseur "DAVOUT", en essais à TOULON.
Le 9 septembre 1892,
Commandant les torpilleurs de haute mer "AUDACIEUX", "DRAGON" et
"OURAGAN", en réserve 2ème catégorie à TOULON. Idem au 1er janvier
1894.
Au 1er janvier 1896,
port TOULON.
Au 1er janvier 1897,
sur le cuirassé "COURBET", Escadre de Méditerranée (Cdt Palma
GOURDON).
Le 20 juin 1898,
Commandant les torpilleurs en essais à TOULON.
Capitaine de frégate le
10 janvier 1900, port TOULON.
Le 1er avril 1901,
Sous-directeur des Défenses sous-marines et Président de la
Commission de réglage à TOULON.
Versé dans le cadre de
réserve le 1er juillet 1903, port TOULON.
Officier de la Légion
d'Honneur le 25 juillet 1904.
Dossier Légion d'Honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|