-
Officiers et anciens élèves -
Paul Marie Louis FAUQUE DE JONQUIÈRES
(1850 - 1924)
Né le 21 juin 1850 à
ENTRAIGUES-sur-la-SORGUE (Vaucluse) - Décédé le 20 décembre 1924 à
TOULON (Var).
Frère de
Marie Joseph Jules,
Officier de Marine, promotion 1865.
Entre dans la Marine en
1867.
Aspirant le 15 août
1870; port TOULON.
Enseigne de vaisseau le
9 septembre 1872.
Au 1er janvier 1879,
port TOULON.
Lieutenant de vaisseau
le 12 juillet 1880.
Aux 1er janvier
1885,1886, sur le cuirassé "DÉVASTATION", Escadre d'évolutions (Cdt
Nicolas Le BOURGEOIS).
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 19 décembre 1886, étant en service à terre à TOULON.
Le 15 janvier 1891,
Commandant l'aviso "LOYALTY" stationnaire à la NOUVELLE-CALÉDONIE.
Le 6 octobre 1893,
Capitaine de la 1ère compagnie du 5ème Dépôt des Équipages de la
Flotte à TOULON.
Le 28 août 1895, Chef
du Service des archives et des cartes à TOULON. Idem au 1er janvier
1897.
Capitaine de frégate le
1er juillet 1897.
Au 1er janvier 1899,
Sous-directeur des défenses sous-marines à TOULON.
Au 1er janvier 1900,
Second sur le cuirassé "FORMIDABLE", Escadre du Nord (Cdt Marie
Pierre Eugène De FAUQUE de JONQUIÈRES).
Au 1er janvier 1901,
port TOULON.
Le 25 octobre 1902,
Commandant le "CALÉDONIEN", annexe à l'École de canonnage à TOULON.
Idem au 1er janvier 1904.
Aux 1er janvier 1905,
1906, port TOULON.
Officier de la Légion
d'Honneur le 11 juillet 1907.
Le 20 juin 1908, versé
dans le cadre de réserve; port TOULON.
Dossier Légion
d'honneur / Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|