-
Commissaires de la Marine -
Léon Marie Joseph THIÉBOT
(1877 - ....)
Né le 13 octobre 1877 à CHERBOURG
(Manche) - Décédé.
Fils de Joseph et Marie Aglaë MAUGER
Marié le 27 août 1907 à CHERBOURG
(Manche) avec Jeanne Marie DUBOIS.
Entre au service le 1er novembre 1901.
Élève-Commissaire le 1er novembre 1901.
Commissaire de 3ème classe le 1er
novembre 1902.
Commissaire de 2ème classe le 1er
novembre 1903.
Au 1er janvier 1905, Officier
d'administration des Écoles des Officiers torpilleurs et des
Mécaniciens torpilleurs.
Le 30 octobre 1905, au Service détail
des armements et des revues du Commissariat de la Marine à
CHERBOURG.
Commissaire de 1ère classe le 5 octobre
1907.
Démissionnaire, versé dans le cadre de
réserve le 29 octobre 1907.
Le 1er septembre 1916, Rapporteur près
le 1er Conseil de Guerre maritime permanent du 1er arrondissement
maritime à CHERBOURG.
Idem au 1er janvier 1918.
Démobilisé le 4 mars 1919.
Chevalier de la Légion d'Honneur le 10
juillet 1921.
Docteur en droit en 1911
Notaire après sa démission
Dossier Légion d'honneur /
Lien web
Remerciements Bernard Dulou
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour
commissaires
|