-
Officiers et anciens élèves -
Jean Baptiste Émile THÉVENARD
(1867 - 19..)
Né le 1er juin 1867 à NEVERS (Nièvre) -
Décédé.
Entre dans la Marine en 1885
Aspirant le 5 octobre 1888
Enseigne de vaisseau le
27 août 1891; port BREST.
Aux 1er janvier 1892,
1894, port BREST.
Au 1er janvier 1896,
Second sur l'aviso-torpilleur "LANCE", Escadre du Nord (Cdt Léon De
la MONNERAYE).
Au 1er janvier 1897,
Instructeur sur l'aviso "ÉLAN", École des Pilotes (Cdt Louis JOURDEN).
Lieutenant de vaisseau
le 20 avril 1898.
Au 1er janvier 1899,
Officier-Élève à l'École des torpilles.
Officier breveté
Torpilleur.
Le 5 octobre 1899,
Commandant les torpilleurs de haute mer en réserve "AVERNE",
"VÉLOCE" et "DÉFI" à BREST.
Au 1er janvier 1901,
sur le croiseur "DESCARTES", Escadre d'Extrême-Orient (Cdt Marie
LESPINASSE de SAUNE).
Au 1er janvier 1902,
port BREST.
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 3 février 1903
Aux 1er janvier 1903,
1904, Second sur l'aviso "IBIS", Station de la Manche et de la Mer
du Nord (Cdts Albert HUGUET puis Charles CHARLIER).
Le 1er novembre 1904,
Commandant le torpilleur de haute mer "SARRAZIN", École des
Patrons-pilotes Provence-Corse. Idem au 1er janvier 1906.
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine, promotion 1907.
Au 1er janvier 1908,
port BREST.
Officier d'académie.
Au
1er janvier 1909, Commandant le contre-torpilleur "MASSUE", en
essais à TOULON.
Aux 1er janvier 1911,
1912, Second sur le cuirassé garde-côtes "REQUIN", Annexe de l'École
de canonnage (Cdt Georges VARNEY).
Le 11 novembre 1913,
commandant le 3ème groupe de réserve spéciale (bâtiments "ARC" et
"PERTUISANE" ) à TOULON.
Capitaine de frégate le
8 mai 1915.
Commandant le
"GOLIATH", il est cité à l'ordre de l'Armée navale en novembre 1915
: " Commandant le GOLIATH. S'est tout particulièrement signalé
pendant les opérations de débarquement de troupes aux Dardanelles,
par son initiative, son énergie, son dévouement et son courage au
feu.".
Croix de Guerre.
Aux 1er janvier 1917,
1918, port CHERBOURG.
Officier de la Légion
d'Honneur, le 14 juillet 1919
Le 4 juillet 1920,
Sous-directeur des mouvements du port de TOULON.
Au 1er janvier 1921,
inscrit au tableau d'avancement.
Capitaine de vaisseau
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|