-
Officiers et anciens élèves -
René Marie Stéphen TERRIER
(1869 - 1931)
Né le 20 janvier 1869 à COUTANCES
(Manche) - Décédé le 15 mai 1931 à CHERBOURG (Manche)
Fils d'Auguste Victor, Sous
commissaire de la Marine en 1869, né à Cherbourg le 3 décembre 1829
Lui même fils de François Victor, Maitre
charpentier de la Marine
Entre dans la Marine en 1884
Aspirant le 5 octobre 1887; port
CHERBOURG.
Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1889.
Au 1er janvier 1892, sur l'aviso
"MOUETTE", Station de pêche de la Mer du Nord (Cdt Pierre DROUILLARD).
Au 1er janvier 1894, port CHERBOURG.
Officier breveté Torpilleur.
Au 1er janvier 1896,
port CHERBOURG.
Lieutenant de vaisseau
le 27 février 1896.
Aux 1er janvier 1897,
1899, sur le croiseur "DUGUAY-TROUIN", Division navale de l'Océan
Pacifique (Cdts Jean FORT puis René MARQUIS).
Le 7 octobre 1899,
Commandant un torpilleur de la Défense mobile de DUNKERQUE.
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 30 décembre 1900
Au 1er janvier 1901, en
résidence à CHERBOURG.
Officier d'académie.
Au 1er janvier 1902,
Second sur l'aviso-transport "RANCE", Division navale de l'Océan
Indien (Cdt François le CANNELIER).
Le 5 avril 1902,
Sous-directeur des mouvements du port de CHERBOURG.
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine; promotion 1904.
Le 16 mai 1905,
Commandant l'aviso "GOÉLAND", Station locale du SÉNÉGAL. Le 3
novembre 1908, Attaché à l'État-Major de la place forte de
CHERBOURG.
Le 11 juillet 1907,
Commandant les torpilleurs en réserve de la 1ère Flottille de
torpilleurs de la Manche.
Capitaine de frégate le
16 septembre 1910.
Au 1er janvier 1911, en
résidence à CHERBOURG.
Au 1er janvier 1912,
Chef des services offensifs sur le cuirassé "DIDEROT", 1ère Escadre
(Cdt Auguste LEFÈVRE).
Le 21 octobre 1913,
Commandant le torpilleur "YATAGAN", Station de la manche et de la
Mer du Nord.
Au 1er janvier 1917,
port CHERBOURG.
Officier de la Légion
d'Honneur, le 17 janvier 1917
Au 1er janvier 1918,
Chef d'État-Major auprès du Commandant de la Marine au HAVRE.
Capitaine de vaisseau le 28 janvier 1918.
Au 1er janvier 1921,
port CHERBOURG.
Commandeur de la Légion
d'honneur, le 17 juillet 1929
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements Frédéric
Soulu
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|