-
Officiers et anciens élèves -
Georges SEURAT
(1845 - 1898)
Né le 30 novembre 1845 à CORBEIL ESSONNES
(Essonne) - Décédé le 23 juin 1898 à TOULON (Var)
Entre dans la Marine en 1862 (port TOULON)
Aspirant le 2 octobre
1865
Enseigne de vaisseau le 2 octobre 1867
Lieutenant de vaisseau
le 27 avril 1875.
Au 1er janvier 1879,
port TOULON. .
En 1881, Second à bord de la corvette "CASSARD"
(Louis MOYE).
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 18 janvier 1881, étant sur la corvette "CASSARD".
Le 1er janvier
1885, (nomination du 17 août 1883), Commandant la canonnière
"CAPRICORNE", Division navale de l'Océan Indien auprès du
Contre-amiral Paul MIOT, Commandant en chef.
Au 1er janvier
1886, rapporteur au 2ème Conseil de guerre et de révision du 5ème
arrondissement maritime à TOULON.
Capitaine de frégate le
27 août 1891. Aux 1er janvier 1892, 1894, port TOULON. Officier de
la Légion d'Honneur le 11 juillet 1895, étant Second sur le
"DUQUESNE".
Au 1er janvier 1896,
port TOULON.
Le 13 décembre 1896,
Commandant le ponton-centre "ADOUR" et la Station locale de l'ANNAM
et du TONKIN.
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|