-
Officiers et anciens élèves -
Jules Marie Paul SALATS
(1846 - 1907)
Né le 3 février 1846 à
OUZOUER SUR LOIRE (Loiret) - Décédé le 17 janvier 1907 à NÉRAC (Lot
& Garonne)
Entre dans la Marine en 1861 (port TOULON)
Aspirant de 1er août
1863, de 2ème classe le 1er septembre 1865
Enseigne de vaisseau le
1er septembre 1867.
Il participera
notamment à la campagne de COCHINCHINE, de CHINE, du JAPON et de
CORÉE, sur la canonnière "FUSÉE", la frégate "GUERRIÈRE" de 1863 à
1867.
En Escadre d'évolutions
sur l' "HÉROÏNE" en 1868-70.
En 1870, il est affecté
au Bataillon de Fusiliers Marins de LORIENT.
Il participe en 1870-71
au Siège de PARIS contre les Prussiens, puis contre l'Insurrection,
avant d'être affecté dans l'Armée de VERSAILLES, il sera légèrement
blessé.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 5 janvier 1871.
Lieutenant de vaisseau
le 4 juin 1871.
En 1873, en service à
terre, Substitut du Rapporteur au 2ème Conseil de guerre du 5ème
arrondissement maritime à TOULON.
De février 1874 à
février 1875, il est sur l' "ALEXANDRE", École de canonnage, Chef
d'une escouade d'apprentis canonniers.
En 1876-77, en Escadre
d'évolutions sur le cuirassé la "SURVEILLANTE".
De 1878 à 1880, sur le
croiseur "VAUDREUIL", Division navale de l'Atlantique Sud (bâtiment
qu'il commandera 4 mois et qu'il ramènera en FRANCE à la suite du
décès de son Commandant).
Au 1er janvier 1881, en
résidence à TOULON; il est affecté alors à l'Observatoire de
PARIS-MONTSOURIS.
Officier d'académie le
14 juillet 1882.
En 1882, 1883 et 1884, il
commande la goélette "AORAÏ", Station locale de TAHITI.
Son état de santé
obligera à un rapatriement en FRANCE.
Au 1er janvier 1885, en
résidence à PARIS, Officier d'ordonnance (1ère Section - Opérations
militaires) auprès du Contre-amiral Adolphe MARCQ DE BLOND DE
SAINT-HILAIRE, Chef de l'Etat-major général du Ministre .
Au 1er janvier 1886,
Officier d'ordonnance du Ministre, détaché auprès du Président du
Conseil, Charles DE FREYCINET, et Ministre des Affaires étrangères.
Capitaine de frégate le
29 mai 1886. il est en désaccord avec sa hiérarchie et demande à
quitter le Service actif.
En position détachée,
Il poursuit ses activités au Ministère des Affaires étrangères,
Consul de France. Il est apprécié pour sa grande instruction, son
intelligence, ses connaissances (il parle couramment Espagnol et
Anglais).
Il est admis à faire
valoir ses droits à la retraite le 1er juin 1888, et demande sa
radiation des cadres de réserve en 1893.
Domicilié à RÉANS,
canton de CAZAUBON (Gers)
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|