-
Officiers et anciens élèves célèbres -
Jean Marie Joseph Théodore SAISSET
(1810 - 1879)
Né le 13 janvier 1810 à PARIS (Seine) -
Décédé le 24 mai 1879 à PARIS (Seine)
Entre dans la Marine en 1825
Aspirant le 23
septembre 1827, il est sur la "VICTORIEUSE" au LEVANT, puis en
octobre 1828 sur la "PROSERPINE", au blocus d'ALGER, sur l' "ARMIDE"
en 1829, il participe à la prise de cette ville.
Enseigne de vaisseau le
31 janvier 1832, sur la "TRUITE" au LEVANT, Second sur la "LIONNE"
en ALGÉRIE, il participe aux opérations de MOSTAGANEM et de BOUGIE.
Toujours en ALGÉRIE en
1834, sur le "NAGEUR".
En 1835 sur le "NAGEUR"
comme Second, au LEVANT.
En mars 1836, sur le
"MONTEBELLO", Escadre de Méditarranée.
Lieutenant de vaisseau
le 10 avril 1837, il est Second du "DUCOUÉDIC" en 1838.
En 1839, Commandant la
goëlette "MUTINE", station de la GUADELOUPE.
En janvier 1841, aide
de camp du Gouverneur de la GUADELOUPE.
En juin 1841, sur la
"TRIOMPHANTE, puis en octobre sur la "LOIRE" pour une campagne
longue à CAYENNE, aux ANTILLES, à SAINT-DOMINGUE, et sur les côtes
d'AFRIQUE du SUD.
Capitaine de frégate le
8 septembre 1846, il est Second sur l' "IÉNA", Escadre d'évolutions.
De 1848 à 1850,
Commandant l' "ALCIBIADE", station du BRÉSIL et de LA PLATA.
À nouveau Second sur l'
"IÉNA" en 1851.
Capitaine de vaisseau
le 3 février 1852, Commandant la "FORTE", pavillon du Commandant la
Division du Pacifique.
Commandant l' "ALGER",
en mars 1854, il prend part à l'expédition de CRIMÉE, et se
distingue à l'attaque de SÉBASTOPOL.
Nommé en novembre
Commandant supérieure de la Marine à KAMIESCH.
Commandeur de la Légion
d'Honneur le 11 août 1855.
Au 1er janvier 1860,
(nomination de juillet 1858), Gouverneur, Commissaire impérial aux
Iles de la SOCIÉTÉ, Chef de la subdivision navale de l'OCÉANIE
En FRANCE en juillet
1860.
Il commande le
"SAINT-LOUIS" de 1861 à 1863, en Escadre d'évolutions.
Contre-amiral le 9 mai
1863.
En 1865, commandant en
sous-ordre l'Escadre d'évolutions, pavillon sur la "COURONNE".
Au 1er janvier 1869,
Membre de la Commission des phares sous la Vice-présidence du
Vice-amiral François PÂRIS.
Au siège de PARIS, en
1870, Commandant des forts de l'EST.
Sa conduite remarquée
lors de l'attaque du plateau d'AVRON lui vaut d'être promu
Vice-amiral en novembre.
Député de la Seine en
février 1871, en novembre Commandant en chef des gardes nationales
de la Seine et de la Seine-et- Oise. Il démissionne après l'échec
d'une tentative de rapprochement des Maires et populations
parisiennes avec le Gouvernement de VERSAILLES.
Député il contribue à
la chute de THIERS.
Il quitte le service
actif en janvier 1875.
Retour Officiers
et anciens élèves |