-
Officiers et anciens élèves -
Noël Martin SAGON
(1877 - 19..)
Né le 25 janvier 1877 à
LIERGUES (Rhône) - Décédé.
Entre dans la Marine en 1894
Aspirant le 5 octobre
1897; port TOULON.
Au 1er janvier 1899,
sur le cuirassé "BAYARD", Escadre d'Extrême-Orient (Cdt Pierre
MEUNIER dit JOANNET).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1899.
Au 1er janvier 1900,
port TOULON.
Aux 1er janvier 1901,
1902, sur le contre-torpilleur "FAUCONNEAU", Escadre du Nord (Cdts
Jean NOËL puis Jean Baptiste BATELLET).
Aux 1er janvier 1903,
1904, sur l'aviso-transport "NIÈVRE", Division navale de l'Océan
Indien (Cdt Jean ROCHAS).
Le 25 octobre 1904,
Second d'un groupe de torpilleurs armés de la 2ème Flottille de
torpilleurs de la Manche. Idem au 1er janvier 1906.
Lieutenant de vaisseau
le 16 mai 1907.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1908,
Second sur le transport "SHAMROCK", détaché au MAROC (Cdt Etienne
RAFFIER-DUFOUR).
Au 1er janvier 1909,
détaché en congé sans sole et Hors cadre à la Société des Docks et
approvisionnements de TONG-KON.
Au 1er janvier 1911,
sur le cuirassé "JAURÉGUIBERRY", 2ème Escadre (Cdt Ernest GERVAIS).
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1912,
port TOULON.
Au 1er janvier 1914, au
Service du contrôle technique des poudres de la Direction centrale
de l'Artillerie navale; à PONT-de-BUIS.
Aux 1er janvier 1915,
1917, 1918, port TOULON.
Capitaine de corvette
le 22 novembre 1918.
Versé dans le cadre de
réserve le 8 octobre 1919.
Complément :
4 ans de guerre en Arménie /
PDF
Charles-Diran TEKEIAN (1887-19...) / Commissaire interprète de
la marine / PDF
Remerciements Bernard Dulou
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|