-
Officiers et anciens élèves -
Benoit Alain Marie ROUVIÈRE
(1966 - ...)
Né le 27 janvier 1966 à TOULON (Var).
Issu de la promotion 1986 de l'École
navale
.../...
A
commandé le BH Borda de 1998 à 1999 et la FS Prairial de 2007 à
2008.
Chevalier de la Légion d'honneur le 24
juillet 2007
Commande le 29 mars 2011, la frégate multi-missions (FREMM)
"AQUITAINE"
Le
vice-amiral d’escadre Aubriot préside la première cérémonie des
couleurs de la frégate multi-missions Aquitaine
Par décret du Président de la République en date du 2 juillet 2018,
officier de la Légion d'honneur
Commandeur de la Légion d'honneur à l'Ordre National du Mérite, le
1er juin 2023
Retour Officiers
et anciens élèves
|