-
Officiers et anciens élèves -
Jean Marie Pierre RIGAUD
(1922 - 2019)
Né le 30 Décembre 1922
à BULLY les MINES (Pas de Calais) - Décédé le 8 mars 2019 à BOULOGNE
SUR MER (Pas de Calais)
Etudes secondaires à
l’Institution libre de Marcq en Baroeul (Nord)
Bachelier en 1939,
entre au Lycée de Brest pour préparation à l’Ecole Navale.
Le concours d’entrée de
Juin 1940 étant annulé, il rejoint Montpellier, en zone non occupée,
pour une deuxième année de préparation.
Reçu au concours, il
entre à l’Ecole Navale, au Fort Lamalgue à Toulon en Octobre 1941.
Enseigne de vaisseau de
2ème classe le 25 novembre 1942.
Après la sabordage de
la Flotte le 27 Novembre 1942, la Marine le place en congé
d’armistice et l’envoie à Paris, où il entre, sans concours à
l’Ecole supérieure d’électricité.
Diplômé ingénieur en
Juin 1944, il est embauché par la Société Sadir Carpentier, dans un
laboratoire qui travaille, en secret, à la construction d’un des
premiers radars français.
La Marine le rappelle
au service actif le 15 Septembre 1944 et l’affecte au Bureau du
Chiffre, au Ministère, rue Royale.
Il embarque ensuite sur
le cuirassé Lorraine et il participe aux opérations de réduction des
poches de l’Atlantique.
Enseigne de vaisseau de
1ère classe le 1er septembre 1945.
De fin 1945 à fin 1947,
il est Officier en second sur le dragueur de mines ex-allemand M 432
(Suippe), armé avec des prisonniers allemands, et participe aux
opérations de destruction de mines du 4ème Groupe de dragage dans
l’estuaire de la Gironde et sur les côtes bretonnes.
Félicitations du
Ministre décernées le 22 Août 1947.
Envoyé en Indochine en
Décembre 1947, il reçoit le commandement du LCT 1156, basé à
Haïphong.
Opérations interarmées
sur le Fleuve Rouge, la rivière Claire et ravitaillement de Nam
Dinh. Désigné en Mars 1949 comme commandant du détachement amphibie
Hanoï Sontay Vietri, il est blessé grièvement et rapatrié sanitaire
le 1er Septembre.
Citation à l’ordre de
la Division le 30 Octobre 1948 et citation à l’ordre de l’Armée le
13 Avril 1949.
Croix de guerre des
T.O.E. avec palme.
Lieutenant de vaisseau
le 9 juillet 1950
Rentré en France, il
est élève de l’Ecole des armes sous-marines pendant un an, puis
Officier breveté ASM de l’escorteur Kabyle de 1951 à 1953
Il devient commandant
du dragueur de mines Rigel en construction à Cherbourg le 20 Octobre
1953.
Après diverses
missions, dont un dragage de mines réel en mer du Nord, Il quitte le
Rigel en Juillet 1955, nommé professeur des Officiers élèves à
l’Ecole ASM.
En raison de problèmes ophtalmiques, il est, à sa demande, réformé
en Février 1957.
Au cours des trente
années qui l’amènent à la retraite, il exerce des fonctions
d’ingénieur chef de service et directeur d’usine dans plusieurs
sociétés françaises et américaine, et termine en créant trois P.M.E.
de micro informatique à Lille.
Capitaine de corvette
(H)
Port matriculaire
TOULON
Remerciements
biographie / Jean Rigaud
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|