-
Officiers et anciens élèves -
Jean Louis RIÉTER
(1880 - 1960)
Né le 19 octobre 1880 à VERTUS (Marne)
- Décédé le 28 février 1960 à KOLEA (Algérie)
Entre dans la Marine en 1898
Aspirant le 5 octobre 1901; port
CHERBOURG.
Aux 1er janvier 1902, 1903, sur le
cuirassé garde-côtes "BOUVINES", Escadre du Nord (Cdt Paul AUVERT).
Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1903.
Aux 1er janvier 1904, 1906, 1908, port
CHERBOURG.
Le 23 août 1908, Second
du sous-marin "OPALE", 1ère Flottille de sous-marins de la Manche à
CHERBOURG (Cdt Martin DAGUERRE).
Le 25 avril 1910,
détaché en congé sans solde et hors-cadre; Chef du service maritime
de la Compagnie du chemin de fer du Nord.
Versé dans le cadre de
réserve le 1er août 1911.
Lieutenant de vaisseau
de réserve le 29 septembre 1914.
Capitaine de corvette
de réserve le 24 avril 1926.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|