-
Officiers et anciens élèves -
René Bernard Henri
PRÉVOST SANSAC de TRAVERSAY
(1906 - 1999)
Né le 22 juillet 1906 à
VERSAILLES (Yvelines) - Décédé en 1999 à PARIS XVe
Entre dans la Marine en 1924.
Enseigne de vaisseau de
2ème classe le 1er octobre 1926, port TOULON.
Enseigne de vaisseau de
1ère classe le 1er octobre 1928.
Lieutenant de vaisseau
le 15 octobre 1932.
Au 1er janvier 1937,
port TOULON.
Le 18 juin 1940,
Commandant le sous-marin "REQUIN".
Capitaine de corvette.
Capitaine de frégate.
Ne figure pas dans les
effectifs 1953.
Port matriculaire TOULON
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|