-
Officiers et anciens élèves -
André Edouard PENAUD
(1804 - 1870)
Né le 2 messidor de l'an 12 soit le 21
juin 1804 à Brest (Finistère) - Décédé le 5 juillet 1870 à PARIS
VIIIe (Seine)
Fils de Pierre Penaud, militaire
lieutenant de vaisseau et de Élisabeth DE KERDIZIEN, son épouse
Epouse à Paris à la mairie du 1er
arrondissement ancien le 26 décembre 1839 Ursule Marie HUARD
DELAMARE
Oncle de
Charles Alphonse,
promotion 1867 et de Francis
Eugène, promotion 1858
Entre dans la Marine en 1817
Aspirant le 27 mars
1819, il embarque sur la "LOIRE", faisant campagne à CAYENNE, aux
ANTILLES et aux ÉTATS-UNIS.
Il rentre en FRANCE en
1821.
En janvier 1822, il
passe sur l' "ASTRÉE, Station du BRÉSIL et de LA PLATA.
Enseigne de vaisseau le
16 août 1823, il est en novembre sur la "CIRCÉ", dans l'Océn indien,
aux ANTILLES, sur les côtes d'ESPAGNE.
En 1825, il est sur l'
"ARÉTHUSE" au BRÉSIL, en 1827 sur le "FOUDROYANT" en Méditerranée,
puis sur l' "AMPHITRITE" au Levant.
Second du "VOLAGE" en
août 1829, il participe à l'expédition d'ALGER.
Il sert sur la
"CONSTANCE", Station de CADIX.
Lieutenant de vaisseau
le 1er mars 1831, il est Officier de manœuvre sur le "SUFFREN", et
participe au forcement des passes du TAGE en juillet 1831.
D'octobre 1835 à
janvier 1838, il commande la "MALOUINE", Station du SÉNÉGAL, il se
distinguera pour la prise de possession des postes de CASAMANCE, et
pour son dévouement lors d'une épidémie de fièvre jaune à bord.
D'août 1838 à mars
1839, Second de la "CRÉOLE", escadre de BAUDIN, il se distingue lors
de l'expédition du MEXIQUE, à l'attaque de SAINT JEAN D'ULLOA et à
la prise de VERACRUZ.
En mai 1839, il est
Aide de camp de l'Amiral DUPERRÉ, ministre de la Marine. Capitaine
de corvette le 21 août 1839, il commande le "GRENADIER", Station du
Levant et fait campagne durant 3 ans sur les côtes de SYRIE, à
CONSTANTINOPLE, en ITALIE.
En 1844-45, il est en
fonctions à terre, à BREST et CHERBOURG.
En 1846, il commande la
corvette à vapeur "PLUTON" en Méditerranée.
Capitaine de vaisseau
le 8 septembre 1846, il commande le "MAGELLAN" en escadre de
Méditerranée en 1847-48.
Il commande le
"FRIEDLAND" puis le "VILLE-DE-PARIS" en escadre d'évolutions
(1851-53).
En mars 1854, il
commande le "DUPERRÉ" en baltique et prend part au bombardement de
BOMARSUND.
En 1855, il commande l'
"AUSTERLITZ" en escadre de l'Atlantique.
Contre-amiral le 27
février 1858
Major général à BREST
en mars; il commande ensuite de novembre 1858 à août 1861, la
Division navale des ANTILLES et du Golfe du MEXIQUE, pavillon sur la
"CLÉOPÂTRE" et la "BELLONE".
Membre du conseil
d'Amirauté en octobre 1861.
Vice-amiral le 27
janvier 1864
Grand-Officier de la
Légion d'Honneur le 29 décembre 1866.
Il quitte le service
actif en juin 1869.
Décédé à son domicile
5, rue d'Isly
Acte de décès n° 1201
du 5 juillet 1870.
Il a été inhumé à Paris
(Seine) au cimetière du Père Lachaise dans le 20ème arrondissement
le 6 juillet 1870.
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements Gilles Tribouillard
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|