-
Officiers et anciens élèves -
Maurice Daniel Jacques MOUNIER
(1908 - 1989)
Né le 4 janvier 1908 à SATHIRAZ (Ain) - Décédé le 8 mars 1989 à
VILLEURBANNE (Rhône)
Fils de Pierre Jean Auguste, militaire,
capitaine affecté au 22ème Régiment d'Infanterie de Ligne et de
Emilie Louise LUHN, son épouse
Enfant adopté par la Nation par
jugement du tribunal civil de Lyon du 24 mai 1919
Epouse à Grigny le 10 avril 1939 Jane
Marguerite CAVENS
Entre dans la Marine en 1928.
Enseigne de vaisseau de 2ème classe le
1er octobre 1930; port TOULON.
Enseigne de vaisseau de 1ère classe le
1er octobre 1932.
Au 1er janvier 1937, port CHERBOURG.
Lieutenant de vaisseau le 17 décembre
1938.
Capitaine de corvette le 20 décembre
1947.
Capitaine de frégate le 1er octobre
1954.
Au 1er janvier 1955, Chef d'État-Major
du Secteur Défense à CHERBOURG.
Au 1er janvier 1959, port TOULON.
Port matriculaire TOULON
Breveté Canonnier
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de la Légion d'Honneur
Croix de Guerre
Remerciements Gilles Tribouillard
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves |