-
Officiers et anciens élèves -
Michel MORIN
(1858 - 1918)
Né le 8 septembre 1858 à SAINT-ANDRÉ de
CUBZAC (Gironde) - Décédé le 25 août 1918.
Entre dans la Marine en 1875.
Aspirant le 5 octobre
1878; port ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1879,
sur le cuirassé "RICHELIEU", Escadre d'évolutions (Cdt Adolphe MARCQ
de BLOND de SAINT-HILAIRE).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1880.
En 1881, sur le
cuirassé "COLBERT" (Cdt Adolphe MARCQ de BLOND de SAINT HILAIRE).
Au 1er janvier 1885,
port ROCHEFORT.
Lieutenant de vaisseau
le 23 octobre 1885.
Officier breveté
Torpilleur.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 9 juillet 1889.
Au 1er janvier 1892,
port ROCHEFORT.
Le 25 juin 1893,
Sous-directeur des mouvements du port de ROCHEFORT.
Le 8 avril 1895,
Commandant le torpilleur N° 121, Défense mobile de l'ALGÉRIE.
Au 1er janvier 1897, en
résidence libre.
Au 1er janvier 1899,
Second sur le croiseur "GALILÉE", Escadre de Méditerranée (Cdt
Edouard PERRIN).
Le 10 février 1900,
Chef du Secrétariat de la Majorité générale du 4ème arrondissement
maritime à ROCHEFORT.
Capitaine de frégate le
2 octobre 1901.
Aux 1er janvier 1902,
1903, sur le cuirassé "IÉNA", Chef d'État-major auprès du
Contre-Amiral René MARQUIS, Commandant une division de l'Escadre de
Méditerranée.
Au 1er janvier 1904,
port TOULON.
Le 21 avril 1904, en
corvée, 1er Aide de camp à l'État-Major de la Majorité générale à
TOULON.
Le 22 avril 1905,
Commandant la Marine à MADAGASCAR et l'aviso-transport "POURVOYEUR",
ponton stationnaire à DIÉGO-SUAREZ.
Officier de la Légion
d'Honneur le 30 décembre 1906.
Au 1er janvier 1908,
port ROCHEFORT.
Capitaine de vaisseau
le 3 septembre 1908.
Au 1er janvier 1909,
Chef du Cabinet du Ministre de la Marine.
Le 1er septembre 1909,
Commandant le cuirassé "GAULOIS". Idem au 1er janvier 1911, 2ème
Escadre.
Le 21 octobre 1911,
Commandant le "CHÂTEAURENAULT", Porte pavillon du Contre-Amiral
Auguste BOUXIN, Commandant la Division des écoles de l'Océan.
Au 1er janvier 1914,
Membre du Comité technique de la Marine, Membre de la Commission des
archives de la Marine.
Contre-Amiral le 15
mars 1916.
Commandeur de la Légion
d'Honneur le 12 juillet 1918.
"Mort pour la
France" en 1918 - dossier médical confidentiel ---
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|