-
Officiers et anciens élèves -
Jean Baptiste
LONVILLIERS de POINCY-BELLEBRUNE
(..... - 1726)
Famille originaire de Seine et Marne dont l’un des membres le plus
célèbre, Philippe de LONVILLIERS, le « Commandeur de POINCY »,
Chevalier de l’Ordre de Jérusalem, chef d’escadre des vaisseaux du
Roi (1636), fut Gouverneur et Lieutenant Général des Isles de
l’Amérique (1638-1644), Lieutenant général puis propriétaire de St
Christophe et autres îles. Décédé en 1660.
Date de naissance ? -
Décédé le 22 mars 1726
15 octobre 1693 : garde marine à Rochefort.
21 août 1695 :
lieutenant à la Martinique.
1er novembre 1705 :
capitaine.
16 décembre 1713 :
trois mois de prison.
1er décembre 1722 :
major à Marie Galante.
23 novembre 1724 :
major au Fort Royal, Martinique.
1724 : Chevalier de
l’Ordre Royal et Militaire de St Louis.
1724-1726 : lieutenant
de Roi.
Août 1724 : ordre pour
que le sieur LONVILLLIERS-BELLEBRUNE ait séance au Conseil Supérieur
de la Martinique.
SOURCES : ANOM,
alphabet Laffilard. CGHIA : cahier no 2,1982.(généalogie Lonvilliers
de Poincy parue dans Généalogie Histoire Caraibes.
Remerciements à Mr Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|