-
Officiers et anciens élèves -
Marie Louis LOMBARD
(1846 - 1897)
Né le 1er octobre 1846
à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (Drôme) - Décédé le 18 avril 1897 à
VALENCE (Drôme)
Fils de Jean-Baptiste
Lombard et de Elisa LACROIX DE CHEVRIERE, son épouse
Epouse Pauline Hélène
BERGER
Entre dans la Marine en 1863.
Aspirant le 2 octobre
1866.
Enseigne de vaisseau le
2 octobre 1868; port TOULON.
Lieutenant de vaisseau
le 4 septembre 1876.
Aux 1er janvier 1879,
1881, port TOULON.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 29 décembre 1883.
Le 1er septembre 1883,
Commandant le torpilleur N° 36 puis Commandant le torpilleur N° 65,
Escadre d'évolutions. Idem au 1er janvier 1885.
Au 1er janvier 1886,
port TOULON.
Le 23 juillet 1891,
Adjoint au Directeur des mouvements du port de TOULON.
Capitaine de frégate le
1er janvier 1893.
Au 1er janvier 1894,
port TOULON.
Au 1er janvier 1886,
Président de la Commission des vivres à TOULON.
Au 1er janvier 1897,
Second sur le croiseur "BRUIX", Escadre du Nord (Cdt Jacques
PARFAIT).
Décédé au domicile de
son beau-père au quartier des Iles.
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements Gilles
Tribouillard
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|