- Ingénieurs d'hydrographie -
Pierre LEVEQUE
(1746 - 1814)
Né le 3 septembre 1746
à NANTES (Loire Atlantique) - Décédé le 16 octobre 1814 au HAVRE
(Seine Maritime)
Marié avec Claude
Victoire MORNET.
Etudes au collège des
jésuites à Nantes.
Il suit des leçons de
mathématiques avec DELYON, responsable de l’école d’hydrographie de
Nantes.
1766-1768 : il est
embarqué sur un navire marchand.
Il devient professeur
de mathématiques et enseigne quelque temps en Vendée, à Mortagne et
à Breteuil.
Mars 1771 : remarqué
par le duc de Penthièvre, Amiral de France, il est nommé professeur
d’hydrographie à Nantes.
Il y dispense également
des leçons de navigation et des cours sur les éléments de
mathématiques relatifs à l’artillerie et au génie.
1773-1776 : il est
chargé par l’astronome LEFRANCOIS de LALANDE de poursuivre les
calculs entrepris pour les tables du nonagésime, méthode proposée
par KEPLER pour la détermination des longitudes et le calcul des
éclipses.
18 juillet 1775 : il
envoie à l’Académie de Marine un mémoire sur la recherche des moyens
d’abréger les opérations requises pour le calcul des angles horaires
et azimutaux.
Il reçoit des éloges et
encouragements de l’Académie.
30 mai 1776 : il
présente à l’Académie un Guide du navigateur ou Traité pratique des
observations et des calculs nécessaires au navigateur.
1781 : il reçoit le
titre d’Ingénieur hydrographe de la Marine.
1783 : il est chargé
par l’Académie des Sciences et la ville de Nantes, de diriger des
expériences sur l’aérostation.
Il réussit à faire
voler un ballon gonflé à l’hydrogène (juin 1784).
Il fait également
construire l’une des premières pompes à feu.
Janvier 1787 : il est
nommé examinateur de la Marine.
Il est chargé de
l’’inspection des écoles d’hydrographie et des examens des pilotes
et des maîtres au cabotage.
Il réalise de
nombreuses tournées d’inspection, en Bretagne, en Normandie et dans
le Nord.
1er janvier 1792 : il
est relevé de ses fonctions de professeur à Nantes et se consacre
entièrement à sa charge d’examinateur de la Marine, qui est étendue
aux enseignes de vaisseau.
Mai 1797 : il est élu
député de la Loire inférieure au Conseil des Anciens.
Il est victime du coup
d’Etat fomenté par le Directoire en septembre 1797.
Septembre 1798 : il
reprend ses tournées d’inspection et a été nommé examinateur pour
l’Ecole polytechnique.
Il est l’auteur de
nombreux ouvrages et mémoires scientifiques.
Titulaire de la Légion
d’honneur.
Membre correspondant de
l’Académie royale de Marine (1776).
Membre de la Société
philanthropique de Nantes (1780).
Membre correspondant du
chevalier de BORY à l’Académie des sciences (1783).
Associé non résidant de
la section de mathématiques de la première classe à l’Institut
national (1796).
Membre résidant de la
section de physique expérimentale de la première classe de
l’Institut national (1801).
SOURCES : bio Lévéque,
E.Taillemite, Dictionnaire des marins français. Bio Lévéque, J. Le
Boyer, Le lycée armoricain, Revue de l’Ouest vol 5. Bio Levéque,
Académie de Marine. Ne figure pas dans la base Léonore.
Remerciements Patrick Labail
Retour
Ingénieurs
d'hydrographie
|