-
Officiers et anciens élèves -
Robert Pierre Charles Alfred Émile Le MOINE des MARES
(1851 - 1924)
Né le 29 juin 1851 à AVRANCHES (Manche)
- Décédé le 21 novembre 1924.
Entre dans la Marine en 1868.
Aspirant le 2 octobre
1871; port CHERBOURG.
Enseigne de vaisseau le
16 octobre 1873
Au 1er janvier 1879,
sur la canonnière "CROCODILE", station de GRANVILLE (Cdt Théodore
DUPUIS).
Lieutenant de vaisseau
le 1er Octobre 1879.
En 1881, même
affectation sur le "CROCODILE", Station de GRANVILLE (Cdt Henri
D'ABEL DE LIBRAN).
Au 1er janvier 1885,
port CHERBOURG.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 18 décembre 1885.
Au 1er janvier 1886,
Second du croiseur "LA-CLOCHETERIE", Division navale de
l'Extrême-Orient (Cdt Henri De BARBEYRAC SAINT-MAURICE).
Au 1er janvier 1892,
port CHERBOURG.
Le 1er décembre 1893,
Commandant la canonnière cuirassée "PHLÉGÉTON", en réserve 2ème
catégorie à CHERBOURG.
Capitaine de frégate le
1er mai 1894.
Au 1er janvier 1896,
Second sur le cuirassé garde-côtes "VALMY", Escadre du Nord (Cdt
Augustin D'HOMBRES).
Au 1er janvier 1899
(nomination du 25 mai 1898), Commandant le contre-torpilleur
"DUNOIS", en essais à CHERBOURG.
Le 20 mars 1900,
Commandant la Défense mobile du 3ème arrondissement maritime à
LORIENT.
Officier de la Légion
d'Honneur le 17 juillet 1900.
Aux 1er janvier 1902,
1903, 1904, port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1905,
Commandant le croiseur "CHASSELOUP-LAUBAT", en réserve normale à
CHERBOURG.
Capitaine de vaisseau
le 10 mars 1905.
Le 12 avril 1905,
Commandant le cuirassé garde-côtes "FURIEUX", en réserve normale à
CHERBOURG.
Au 1er janvier 1908,
port CHERBOURG.
Versé dans le cadre de
réserve le 1er octobre 1908; port CHERBOURG
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|