-
Officiers et anciens élèves -
Jules Joseph LEFÈVRE
(1839 - 1905)
Né le 1er février 1839 à
CHALONS-en-CHAMPAGNE (Marne) - Décédé le 28 décembre 1905 à
CHERBOURG (Manche).
Fils de Fortuné Claude et de Zoé de
SAINT-HILAIRE - Marié avec Mathilde GAUTHIER.
Entre dans la Marine en 1854.
Aspirant de 2ème classe
le 1er juillet 1856; port TOULON.
Enseigne de vaisseau le
1er août 1860.
Lieutenant de vaisseau
le 4 avril 1865.
Officier de la Légion
d'Honneur le 5 janvier 1871.
Au 1er janvier 1872,
sur le vaisseau "LOUIS-XIV", École de canotage à TOULON.
Au 1er janvier 1874,
Membre titulaire de la Commission de GÂVRE.
Aux 1er janvier 1875,
1876, sur le "BORDA", École Navale en rade de BREST, chargé des cous
de canotage et d'infanterie.
Aux 1er janvier 1879,
1881, port BREST.
Capitaine de frégate le
12 juillet 1881.
Au 1er janvier 1885,
Inspecteur des électro-sémaphores à LORIENT.
Au 1er janvier 1886,
port BREST.
Capitaine de vaisseau
le 26 novembre 1889.
Le 1er mars 1892,
Commandant le cuirassé garde-côtes "REQUIN", Escadre du Nord.
Le 23 août 1892,
Commandant le croiseur "IPHIGÉNIE", École d'application des
Aspirants. Idem au 1er janvier 1894.
Au 1er janvier 1896,
sur le cuirassé "HOCHE", Chef d'État-major du Vice-Amiral Charles
RÉGNAULT de PRÉMESNIL, Commandant en chef l'Escadre du Nord.
Le 1er novembre 1896,
en résidence libre de 3 mois.
Contre-Amiral le 11
octobre 1898, Chef d'État-major du 1er arrondissement maritime à
CHERBOURG.
Commandeur de la Légion
d'Honneur le 17 juillet 1900.
Au 1er janvier 1901,
dans le cadre de réserve.
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|