-
Officiers et anciens élèves -
Jean Antoine Le BEGUE de GERMINY
(1727 - 1808)
Né le 1er décembre 1727 à NANCY
(Meurthe et Moselle) - Décédé le 13 mai 1808 à LANDERNEAU
(Finistère)
Fils de Léopold Joseph (1700-1758),
Conseiller d’Etat, Garde de Sceaux et Chambellan du Duc Léopold 1er
de Lorraine et Anne VOGHT d’ HUNOLSTEIN (1707-1760).
Marié en première noce en 1753 au Cap
Français, St Domingue, avec Marie Catherine Le BRAY, décédée en
couches à bord du navire qui la ramenait en France.
Marié en seconde-noce le 2 mars 1763 à
Cleder, Finistère, avec Marie Josèphe de PERCEVAUX dame de Pen ar
Coët, fille de Claude Marie, Chef d’Escadre.
Un petit fils,
Léonce Marie Joseph entré
dans la Marine en 1824
1747 : il est volontaire pendant six
mois sur des navires garde-côtes.
1er avril 1748 : il entre dans les
Gardes de la Marine à Brest.
2 juin- 16 novembre 1750 : il fait
campagne sur la frégate la Mutine.
Il est ensuite envoyé à
Nancy sur ordre du Maréchal de Belle Isle pour suivre les essais de
l’alambic inventé en 1717 par le Dr GAUTHIER, médecin nantais, pour
la distillation de l’eau de mer (cet appareil sera ultérieurement
perfectionné par Pierre POISSONNIER et deviendra sa célèbre «
cucurbite ».
Elle sera utilisée par
BOUGAINVILLE sur la Boudeuse lors de son voyage.
1752 : la matricule des
Gardes de la Marine de Brest le décrit comme « garçon bien fait, de
l’esprit, de l’usage du monde de l’étude, passablement géomètre,
plus fort dans la physique, manœuvrier très au fait des évolutions
navales, dessine avec gout ».
23 mai 1754 : il est
nommé Enseigne de Vaisseau.
26 mars 1755 : il est
embarqué sue le vaisseau l’Espérance armé en flûte et chargé de
transporter des troupes et approvisionnements à Louisbourg, Canada,
dans la division du Chef d’Escadre PERIER de SALVERT.
Au retour il est blessé
et son bâtiment capturé le 11 novembre 1755, avant toute déclaration
de guerre, par les vaisseaux anglais Oxford, Revenge et Buckingham
de l’escadre de WEST.
Il refuse de se
considérer comme prisonnier de guerre en raison du caractère déloyal
de sa capture et passe deux ans en captivité.
21 décembre 1757 : il
est promu Lieutenant de Vaisseau, a pris rang le 1er janvier 1761.
16 mars-26 juillet 1758
: il sert sur le vaisseau de 74 l’Entreprenant dans la division de
BEAUSSIER de LISLE et participe à la défense de Louisbourg contre la
flotte de l’Amiral BOSCAWEN.
Son bâtiment ayant été
incendié le 21 juillet 1758, il continue à se battre à terre où il
commande une compagnie des troupes de la Marine jusqu’à la
capitulation (27 juillet).
15 janvier 1762 : il
est nommé Capitaine d’artillerie.
1er mai 1772 : il est
nommé Lieutenant des Gardes du Pavillon Amiral du détachement de
Brest.
1773 : il est chargé en
second du détail de l’artillerie à Brest.
1er janvier 1775 : il
est nommé Capitaine en premier de la compagnie des bombardiers à
Brest dont il fait une pépinière de maîtres canonniers.
1er novembre 1775-15
novembre 1776 : il assure le commandement de la corvette de 20
l’Etourdie avec laquelle il transporte des troupes de France au Môle
St Nicolas(Haïti) puis au Cap Français de St Domingue.
Il assure également aux
Antilles la protection de bâtiments américains.
5 décembre 1776 : il
est promu Capitaine de Vaisseau à prendre rang, il prit rang le 1er
mars 1782.
1er juillet 1777 : il
est nommé sous-directeur de l’artillerie à Brest puis Directeur de
l’artillerie le 1er avril 1778.
Il inspecte les
batteries côtières et celles du château de Brest.
1er mars1781-2
septembre 1782 : il commande le vaisseau le Magnanime dans l’escadre
du comte de GRASSE.
Il participe au combat
de la Martinique (17 avril 1781) contre l’Amiral anglais HOOD, à la
bataille de la Chesapeake (5septembre 1781), à la prise de St
Christophe (Antilles, 11 janvier-12 février 1782) et à la bataille
des Saintes le 12 avril 1782 au cours de laquelle il est blessé.
Mis en cause, avec
d’autres officiers comme d’ARROS d’ARGELOS (promo GM 1744), par le
comte de GRASSE à la suite de cette dernière bataille et défaite, il
est traduit devant le Conseil de guerre qui se tient à Lorient du 20
septembre 1783 au 21 mai 1784.
Il est acquitté à
l’unanimité mais on lui enjoint d‘être plus circonspect qu’il ne l’a
été dans son journal et son compte rendu sur le déroulement de la
bataille.
1er mai 1786 : il est
nommé Chef de division.
2 novembre 1786 : il
est promu Chef d’Escadre.
16 septembre 1791 : il
est rayé des contrôles.
Chevalier de l’Ordre
Royal de St Louis.
Membre fondateur de la
Société des Cincinnati de France le 7 janvier 1784.
Membre adjoint de
l’Académie Royale de Marine le 24 avril 1769.Membre ordinaire le 24
janvier 177, Directeur du 22 avril à fin 1773 er en 1774.
Sous-secrétaire 26 mai à fin 1775. Directeur en 1777. Vice-directeur
en 1778. Directeur en 1780, 1783, 1785, 1787. Vice-directeur en
1788. Directeur en 1789.
Auteur de mémoires sur
le suif et les boulets ramés ainsi que d’instructions sur la
formation des bombardiers et d’un projet de règlement sur les noyés.
SOURCES : Philippe
Henrat, bio le Bégue, CTHS La France Savante. Mariages descendance :
Familles Choiseul…le Bray, site Philippe le Marois (le marois .com).
GHC Les Choiseul Beaupré, Lebray et le Fébure à St Domingue.
Remerciements Patrick Labail
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|