-
Officiers et anciens élèves -
Gérard André Louis LARROQUE
(1938 - ....)
Né le 21 mai 1938
Entre dans la Marine en
1957
Ecole navale, promotion
1957
Enseigne de vaisseau de
2ème classe le 1er octobre 1958
Campagne
Jeanne d'Arc
Enseigne de vaisseau le
1er octobre 1960
Lieutenant de vaisseau
le 1er décembre 1965
Capitaine de corvette
le 1er décembre 1973
Capitaine de frégate
Capitaine de vaisseau
Commande la base
d'aéronautique d'Hyères du 27 juillet 1987 au 23 juin 1989
Contre amiral
Port matriculaire
TOULON
Retour Officiers
et anciens élèves
|