-
Officiers et anciens élèves -
Arthur Louis LALLEMAND de DRIESEN
(1855 - 1914)
Né le 19 avril 1855 à PARIS (Seine) -
Décédé le 5 juillet 1914 à TOULON (Var)
Entre dans la Marine en 1872.
Aspirant le 5 octobre
1875; port TOULON.
Enseigne de vaisseau le
8 octobre 1878.
Aux 1er janvier 1879,
1881, port TOULON.
Lieutenant de vaisseau
le 10 juillet 1884.
Aux 1er janvier 1885,
1886, port TOULON.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 21 juillet 1885, étant sur le transport "SHAMROCK".
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1892,
port TOULON.
Le 21 décembre 1893,
Commandant le torpilleur de haute mer "AGILE", Escadre de réserve de
Méditerranée. Idem au 1er janvier 1896.
Au 1er janvier 1897 (?)
Second sur le croiseur-torpilleur "ÉPERVIER", Escadre du Nord (Cdt
Eugène PAILHÈS).
Aux 1er janvier 1899,
1900, sur le cuirassé "CHARLES-MARTEL", Escadre de Méditerranée (Cdt
Paul CHOCHEPRAT).
Le 16 janvier 1901,
Adjoint au Groupe Flotte de la Majorité générale du 5ème
arrondissement maritime à TOULON.
Au 1er janvier 1902,
port TOULON.
Capitaine de frégate le
1er avril 1902.
Au 1er janvier 1903,
Second sur le croiseur cuirassé "MONTCALM", Escadre d'Extrême-Orient
(Cdt Antoine BONIFAY).
Au 1er janvier 1904,
Second sur le croiseur cuirassé "DUPETIT-THOUARS", en achèvement à
TOULON (Cdt Jean DEGOUY), puis en janvier 1905, en essais à TOULON
(Cdt Marie LESPINASSE de SAUNE), en 1906, Escadre de Méditerranée
(même Cdt).
Aux 1er janvier 1908,
1909, port TOULON.
Le 17 mars 1910,
Commandant la Défense fixe de TOULON. Idem au 1er janvier 1912.
Officier de la Légion
d'Honneur la 31 décembre 1912.
Versé dans le cadre de
réserve le 19 avril 1913; port TOULON.
Dossier Légion d'Honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|