-
Officiers et anciens élèves -
Auguste Philippe de Néry HUVET
(1812 - 1860)
Né le 22 avril 1812 à
SAINTES (Charente Maritime) - Décédé le 17 juin 1860 à TAILLEBOURG
(Charente Maritime)
Entre dans la Marine en 1829
Aspirant le 16 avril
1832.
Enseigne de vaisseau le
30 mai 1837; port TOULON.
Au 1er janvier 1841,
sur le brick "GRENADIER", sur les côtes d'ITALIE (Henri ROLLAND,
Cdt).
Lieutenant de vaisseau
le 8 septembre 1846; port ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1849,
Second sur l'aviso à vapeur "REQUIN", commission de port à ROCHEFORT
(Armand BOURNISIEN DE VALMONT, Cdt).
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 31 décembre 1852
Au 1er janvier 1857, en
non-activité (infirmités temporaires ?)
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|