-
Officiers et anciens élèves -
Joseph Victor HÉVIN
(1871 - 1961)
Né le 7 octobre 1871 à
ERBRÉE (Ille-et-Vilaine) - Décédé le 21 juin 1961 à BREST
(Finistère)
Entre dans la Marine en 1889
Aspirant le 5 octobre
1892; port LORIENT.
Au 1er janvier 1894,
sur le croiseur "NIELLY", Division volante et d'instruction (Cdt
Émile DESCAMPS).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1895.
Au 1er janvier 1896,
port LORIENT.
Au 1er janvier 1897,
sur l'aviso "HÉRON", Station locale du SÉNÉGAL (Cdt Joseph GIRAUD).
Au 1er janvier 1899,
sur le cuirassé "DÉVASTATION", Escadre du Nord (Cdt Paul FORTIN).
Au 1er janvier 1901,
sur le cuirassé "COURBET", Escadre du Nord (Cdt Albert THIERRY).
Au 1er janvier 1902,
port LORIENT.
Lieutenant de vaisseau
le 1er avril 1902.
Au 1er janvier 1903, à
bord du croiseur "JURIEN-DE-LA-GRAVIÈRE", en essais à LORIENT (Cdt
Jean GASCHARD)
Au 1er janvier 1904,
sur le même bâtiment, Division navale de l'Atlantique (Cdt Émile
LEMOGNE).
Au 1er janvier 1906,
port LORIENT.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Le 1er octobre 1907,
Commandant un groupe de torpilleurs armés, 1ère flottille de
torpilleurs de l'Océan à BREST.
Le 6 août 1909,
Commandant un groupe de torpilleurs en réserve, Station de BREST.
Idem au 1er janvier 1911.
Le 2 août 1911, Adjoint
au Commandant de la Marine en CORSE et Inspecteur des sémaphores.
Au 1er janvier 1914,
2ème Aide de camp à l'État-Major de la Majorité général du 2ème
arrondissement maritime à BREST.
Capitaine de corvette
le 1er juillet 1917.
Au 1er janvier 1918,
port BREST.
Capitaine de frégate le
25 novembre 1919.
Au 1er janvier 1921,
Second sur l' "ARMORIQUE", École des apprentis marins et des élèves
de la Marine marchande (Cdt Jules RICHARD).
Officier de la Légion
d'Honneur.
Remerciements Alain
Cloarec
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|