-
Officiers et anciens élèves -
Jean Gabriel HERVÉ
(1874 - 1961)
Né le 22 novembre 1874
à PLASSAC (Gironde) - Décédé le 16 mai 1961 à PLASSAC (Gironde)
Entre dans la Marine en 1892
Aspirant le 5 octobre
1895; port TOULON.
Aux 1er janvier 1896,
1897, sur le croiseur "BAYARD", Division navale d'Extrême-Orient (Cdts
Paul FORTIN puis Pierre MEUNIER dit JOANNET).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1897.
Au 1er janvier 1899,
sur le transport "VIENNE", Service du littoral (Cdt Auguste BANON).
Au 1er janvier 1900,
sur le "CALÉDONIEN", annexe à l'École de canonnage (Cdt Henri
PUGIBET).
Officier breveté
Canonnier.
Aux 1er janvier 1901,
1902, sur le croiseur "CHASSELOUP-LAUBAT", Escadre d'Extrême-Orient
(Cdt Antoine D'ESPINAY SAINT-LUC).
Aux 1er janvier 1903,
1904, sur le cuirassé "IÉNA", Escadre de Méditerranée (Cdts Eugène
VOIELLAUD puis Auguste BOUXIN).
Lieutenant de vaisseau
le 7 mai 1904.
Au 1er janvier 1906,
sur le croiseur cuirassé "AMIRAL-AUBE", Escadre du Nord (Cdt Georges
LEFÈVRE).
Le 20 octobre 1906, à
PARIS, en service à la 3ème Section de l'État-Major général de la
Marine.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Aux 1er janvier 1908,
1909, même affectation.
Au 1er janvier 1911,
sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", Aide de camp auprès du Vice-amiral
Marie AUBERT, Commandant en chef la 2ème Escadre.
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine, promotion 1912.
Au 1er janvier 1914,
sur le cuirassé "RÉPUBLIQUE", 2ème Escadre, 1ère Armée navale (Cdt
Marie De la ROCHE-KÉRANDRAON).
Au 1er janvier 1917,
port TOULON.
Capitaine de corvette
le 1er juillet 1917.
Capitaine de frégate le
28 janvier 1918, il commande le croiseur 'D'ESTRÉES" en novembre
1918.
Idem en novembre 1919.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1921,
inscrit au tableau d'avancement, port TOULON.
Capitaine de vaisseau le 25 juillet 1922.
Commandant la Flottille
algéro-tunienne puis Commandant le Centre d'études de TOULON.
Contre-amiral le 24 mai
1928.
Commandeur de la Légion
d'Honneur.
Major général à
CHERBOURG.
En 1930-1932,
Commandant la 3ème Division de ligne, pavillon sur le cuirassé
"PARIS" puis le "JEAN-BART".
Vice-amiral en février
1933, il quitte alors le service actif.
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|