-
Officiers et anciens élèves -
Joseph Victor Marie GUYOT d'ASNIÈRES de SALINS
(1865 - 1943)
Né le 7 mars 1865 à
AURAY (Morbihan) - Décédé le 25 novembre 1943 à HENNEBONT
(Morbihan).
Père de
Pierre Marie
Arrière grand-père de
Paul-Edouard Raymond Marcel Marie, promotion 2008
Entre dans la Marine en 1882
Aspirant le 5 octobre
1885.
Au 1er janvier 1886,
sur le cuirassé "DÉVASTATION", Escadre d'évolutions (Cdt Nicolas Le
BOURGEOIS).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1887
Au 1er janvier 1892;
port LORIENT.
Officier breveté
Fusilier.
Lieutenant de vaisseau
le 5 octobre 1893.
Au 1er janvier 1894,
port LORIENT.
Au 1er janvier 1896,
sur le croiseur "DUGUAY-TROUIN", Division navale de l'Océan
Pacifique (Cdt Charles BAYLE).
Au 1er janvier 1897,
port LORIENT.
Chevalier de la Légion
d'honneur, le 30 décembre 1897
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1899,
Commandant la 7ème escouade d'apprentis-canonniers à l'École des
canonniers et des timoniers instituée à bord du cuirassé "NEPTUNE".
Au 1er janvier 1901,
sur le croiseur cuirassé "AMIRAL-CHARNER", Aide de camp du
Contre-amiral Charles BAYLE, Commandant une division de l'Escadre
d'Extrême-Orient. Idem au 1er janvier 1902, sur le croiseur
"D'ENTRECASTEAUX".
Au 1er janvier 1903,
port LORIENT.
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine, promotion 1904.
Le 22 juillet 1905,
Commandant le torpilleur de haute mer "DÉFI", École des
patrons-pilotes, 2ème Flottille de torpilleurs de l'Océan.
Au 1er janvier 1908,
sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", Escadre de Méditerranée (Cdt Auguste
LEFÈVRE).
Au 1er janvier 1909,
sur le cuirassé "JUSTICE", Escadre de Méditerranée (Cdt Auguste
LEFÈVRE).
Capitaine de frégate le
9 avril 1909.
Au 1er janvier 1911,
Second sur le cuirassé "PATRIE", 1ère Escadre (Cdt Maurice GRASSET).
Au 1er janvier 1912,
port LORIENT.
Le 24 août 1912,
Commandant le croiseur "LAVOISIER", en réserve normale à BREST. Idem
au 1er janvier 1914.
En 1914, à la
mobilisation, Commandant le croiseur protégé "LAVOISIER", 2ème
Escadre légère.
Officier de la Légion
d'honneur, le 26 juin 1915
Capitaine de vaisseau
le 20 avril 1916.
Au 1er janvier 1917,
port LORIENT.
De février 1918 à
janvier 1919, Commandant le cuirassé "PATRIE".
Au 1er janvier 1921; port LORIENT.
Commandeur de la Légion
d'honneur, le 6 mars 1921
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|