-
Officiers et anciens élèves -
Guillaume Félix
Isidore Louis GODIN
(1873 - 19..)
Né le 2 août 1873 à
PARIS VIIe (Seine) -
Décédé.
Entre dans la Marine en 1891
Aspirant le 5 octobre
1894; port TOULON.
Au 1er janvier 1896,
sur l'aviso-transport "RANCE", Division navale de l'Océan Indien
(Cdt Henri DUTHEIL de la ROCHÈRE).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1896.
Aux 1er janvier 1897,
1899, port TOULON.
Au 1er janvier 1900,
sur le contre-torpilleur "DURANDAL", Escadre du Nord (Cdt René
PUMPERNÉEL).
Au 1er janvier 1901,
sur le transport "MYTHO", Escadre d'Extrême-Orient (Cdt Auguste
BOUXIN).
Aux 1er janvier 1902,
1903, port TOULON.
Au 1er janvier 1904,
Second sur le contre-torpilleur "CATAPULTE", Escadre du Nord (Cdt
Marie VESCO).
Lieutenant de vaisseau
le 7 avril 1904.
Au 1er janvier 1906,
sur le cuirassé "CHARLES-MARTEL", Division de réserve de l'Escadre
de Méditerranée (Cdt Henri CAMPION).
Officier d'académie.
Le 25 septembre 1906,
Capitaine de la 2ème compagnie de marins-vétérans à la Direction des
mouvements du port de TOULON.
Au 1er janvier 1908, en
corvée à l'État-Major du Préfet maritime à TOULON.
Opte pour le Corps du
Contrôle de l'Administration de la Marine.
Contrôleur adjoint le
24 août 1908.
Le 26 août 1908, Chef
de la 4ème Section (Service de la Flotte; travaux hydrauliques) du
Contrôle résident à TOULON.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Contrôleur de 2ème
classe le 24 août 1911.
Au 1er janvier 1912,
Chef du Contrôle résident en INDOCHINE.
Le 19 décembre 1913, à
PARIS, en fonction au Service central de la Direction du Contrôle."louis
godin
Contrôleur de 1ère
classe le 3 août 1917.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1918,
même affectation à PARIS.
Versé dans le cadre de
réserve le 25 juin 1920.
Remerciements
Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|