-
Officiers et anciens élèves -
Albert François FAUTRAD
(1857 - 1907)
Né le 16 mars 1857 à
COUTANCES (Manche) - Décédé le 22 octobre 1907 à PARIS XIVème
(Seine).
Entre dans la Marine en
1874 (port CHERBOURG)
Aspirant le 5 octobre
1877
Au 1er janvier 1879,
sur le croiseur "CHAMPLAIN", Division navale des mers de Chine et du
Japon (Cdt Henri MICHAUD).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1879.
En 1881, à bord de
l'aviso de flottille "CASTOR", Station locale du Sénégal. (Pierre
CAPETTER, Cdt)
Au 1er janvier 1885,
port CHERBOURG.
Lieutenant de vaisseau
le 3 juillet 1885.
Au 1er janvier 1886,
port CHERBOURG.
Officier breveté
Torpilleur.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 29 décembre 1889.
Le 1er juillet 1890,
Adjoint au Directeur des Défenses sous-marines à CHERBOURG. Idem au
1er janvier 1892.
Au 1er janvier 1894,
port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1896 et
1897, Commandant sur l'aviso-torpilleur "SAINTE-BARBE", à la Station
de GRANVILLE
Au 1er janvier 1899,
Second sur le croiseur-torpilleur "FLEURUS", en essais à CHERBOURG,
puis en 1900, en Escadre du Nord (Cdt Charles POIDLOUË).
Au 1er janvier 1901,
port CHERBOURG.
Le 14 novembre 1901,
Chargé du Service des cartes et de l'Observatoire du 1er
arrondissement maritime à CHERBOURG.
Capitaine de frégate le
1er avril 1902.
Le 26 août 1903, Membre
de la Commission permanente de contrôle et de révision du règlement
d'armement et d'habillement; Membre de la Commission permanente des
marchés. Idem au 1er janvier 1905.
Officier de la Légion
d'Honneur le 30 décembre 1905.
Au 1er janvier 1906,
port CHERBOURG.
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|