-
Officiers et anciens élèves -
Joseph Léon Marie FAURÉ
(1854 - 1918)
Né le 26 décembre 1854 à COLOGNE (Gers)
- Décédé le 25 juin 1918 à BÉZIERS (Hérault).
Entre dans la Marine en 1871.
Aspirant le 5 octobre 1874; port
LORIENT.
Enseigne de vaisseau le 9 avril 1878.
Au 1er janvier 1879,
sur le croiseur "DECRÈS", Division navale de l'Océan Pacifique. En
1881, sur le "DECRÈS" (rentrant en France), Division navale du
Pacifique (Cdt Louis CHEVALIER).
Lieutenant de vaisseau
le 5 novembre 1883.
Au 1er janvier 1885,
sur le "LOIRE", Service des transports (Cdt Edmond PROUHET).
Au 1er janvier 1886,
port TOULON.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 10 juillet 1890, étant sur le "FORMIDABLE".
Au 1er janvier 1892,
port TOULON.
Le 1er octobre 1892,
Commandant l'aviso-torpilleur "FLÈCHE", Escadre de réserve de
Méditerranée. Idem au 1er janvier 1914.
Au 1er janvier 1896,
sur le transport "ANNAMITE", en service à MADAGASCAR (Cdt Marie
BAUDRY-LACANTINERIE).
Au 1er janvier 1897,
sur le croiseur "CHANZY", Escadre de réserve de Méditerranée (Cdt
Charles ANTOINE).
Le 1er octobre 1898,
Commandant le croiseur "MILAN", en réserve 2ème catégorie à TOULON.
Le 17 août 1899,
Rapporteur près le 1er Conseil de Guerre maritime permanent à
TOULON. Idem au 1er janvier 1901.
Capitaine de frégate le
21 décembre 1901.
Le 11 janvier 1902,
Chef de la 2ème Section à l'État-Major du 5ème arrondissement
maritime à TOULON.
Au 1er janvier 1903,
port TOULON.
Versé dans le cadre de
réserve le 21 décembre 1903; port TOULON.
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|