-
Officiers et anciens élèves -
Paul Emile Louis FABRE-ROUSTAND de NAVACELLE
(1861 - 1939)
Né le 5 juillet 1861 à
LA FERE (Aisne) - Décédé le 10 mars 1939 à VERSAILLES (Yvelines)
Grand-père de
Charles François,
Promotion 1937
Entre dans la Marine en 1877 (port TOULON)
Aspirant le 5 octobre
1880
En 1881, à bord du
cuirassé de station "TRIOMPHANTE", Division navale du Pacifique
(Alfred GERVAIS).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1882.
Au 1er janvier 1885,
sur l'aviso "ÉLAN", navire-école des pilotes à CHERBOURG (Joseph
MERLEAUX-PONTY, Cdt).
Au 1er janvier 1886,
même affectation (Robert CORDIER, Cdt).
Lieutenant de vaisseau
le 16 octobre 1887
Le 5 octobre 1891, à
PARIS, Membre de la Commission supérieure des naufrages.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1894,
même fonction à PARIS.
Au 1er janvier 1897
(nomination du 11 octobre 1895), Commandant le torpilleur N°181,
Défense mobile de l'ALGÉRIE.
Au 1er janvier 1899,
sur le croiseur "CASSARD", Escadre de Méditerranée (Émile CHEVALIER,
Cdt).
Au 1er janvier 1900,
port CHERBOURG.
Le 6 mai 1900,
Commandant le torpilleur de haute mer "TURCO", Défense mobile de la
TUNISIE.
Le 1er févier 1902,
Aide de camp du Vice-amiral Président le Conseil des travaux de la
Marine; Rapporteur adjoint de la Commission supérieure des naufrages
(nomination du 12 février 1902).
Idem au 1er janvier
1903
Le 14 août 1903,
Sous-aide-Major à l'État-major de la Majorité générale du 1er
arrondissement maritime à CHERBOURG.
Capitaine de frégate le
13 juillet 1904.
Versé dans le cadre de
réserve le 15 octobre 1904, port CHERBOURG.
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|