-
Officiers et anciens élèves -
Vincent d’IRRUMBERRY de SALABERRY de BENNEVILLE
(1663 - 1750)
Né le 13 décembre 1663 à MEZIERES (Ardennes) - Décédé à Toulon le 30
décembre 1750 à TOULON (Var)
Selon Michel Vergé Franceschi, il est fils et petit-fils de maîtres
des forges de Charleville sans parenté aucune avec les IRRUMBERY de
SALABERRY de Basse Navare. Lieu de décès, Paris.
Neveu par sa mère de MOREL de VINDE, directeur du commerce auprès de
son compatriote COLBERT.
Il entre dans les gardes de la marine en juillet 1684.
1685-1686 : il est embarqué sur l’Oiseau qui conduit le chevalier de
CHAUMONT au Siam où il a été nommé ambassadeur.
Janvier 1689 : il est nommé enseigne de vaisseau.
1690 : il sert sur le Fier et prend part en juillet au combat
victorieux de Bévéziers (sud Angleterre) où s’affrontent la flotte
français commandée par TOURVILLE et la flotte anglo-hollandaise sous
les ordres du vice-amiral TORRINGTON. (Guerre de la Ligue
d’Augsbourg).
Janvier 1691 : il est promu lieutenant de vaisseau.
Janvier 1693 : il est promu capitaine de frégate.
Il sert sur le Formidable puis assure le commandement de la Tempête
avec laquelle il rejoint Jean BART en mer du Nord et capture une
frégate.
1694 : il reçoit le commandement de l’Adroit. Il participe à
l’attaque et à la capture d’un convoi hollandais dont la cargaison
permit de sauver la France du nord de la famine.
Janvier 1696 : il est promu capitaine de vaisseau.
Il prend le commandement de l’Alcyon. Il capture un bâtiment anglais
et participe aux opérations de Jean BART contre les Hollandais.
1697 : il commande l’Adroit. IL est chargé de conduire en Pologne le
prince de CONTI, candidat au trône.
1698 : il commande la Dauphine. Il dirige une expédition contre les
corsaires de Salé(Maroc).
1700-1703 : Il assure le commandement de la Gaillarde puis du Bon.
Il accomplit deux campagnes aux Antilles et en Amérique espagnole,
notamment dans le golfe du Mexique (août 1701), à la Havane et à
Vera Cruz (1702).
13 janvier 1703 : il est fait chevalier de l’Ordre Royal de St
Louis.
1704 : il commande le Rubis lors de la bataille de Velez Malaga
(Espagne) qui oppose, pendant la guerre de Succession d’Espagne, la
flotte franco espagnole commandée par le comte de TOULOUSE assisté
du maréchal d’ESTREES à la flotte anglo-hollandaise sous les ordres
de l’amiral ROOKE (24 août 1704).
1706 : il commande le Toulouse. Il détruit le vaisseau anglais le
Resolution.
Réduit à l’inactivité par la diminution des armements et la paix de
1713, il sert à terre au Havre.
1725 : il prend le commandement de l’Elisabeth puis du Jason avec
lequel il fait campagne sur les bancs de Terre Neuve.
Mars 1728 : il est promu chef d’escadre.
Octobre 1736 : il est promu lieutenant général des armées navales.
1738 : il est nommé commandant de la marine à Toulon.
7 février 1750 : il est promu vice-amiral.
Il a été fait grand-croix de l’Ordre Royal de St Louis.
SOURCES : E.Taillemite, Dictionnaire des marins français. M. Vergé
Franceschi, Dictionnaire d’histoire maritime. L.Mazas, Histoire de
l’Ordre de St Louis. Gazette de France vol 3.
Remerciements Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|