-
Officiers et anciens élèves -
Martial Marie Henri de VERTHAMON
(1871 - 1963)
Né le 4 septembre 1871 à BREUILLET
(Charente-Maritime) - Décédé le 17 juillet 1963 à BREUILLET
(Charente-Maritime), au château de Topignac
Entre dans la Marine en 1888
Aspirant le 5 octobre
1891; port ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1892,
sur le croiseur "DUBOURDIEU", Division navale de l'Océan Pacifique
(Cdt Joseph BESSON).
Enseigne de vaisseau le
20 décembre 1893.
Au 1er janvier 1894;
port ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1896,
sur le croiseur "LALANDE", Escadre de réserve de Méditerranée (Cdt
Gaston D'ABOVILLE).
Le 9 août 1896, Adjoint
au commandant des torpilleurs en réserve, Défense mobile de
ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1899,
sur le cuirassé "JAURÉGUIBERRY", Escadre de Méditerranée (Cdt Pierre
DANIEL).
Aux 1er janvier 1900,
1901, sur le croiseur-cuirassé "CONDOR", Escadre de Méditerranée
(Cdt Edouard JACQUET).
Lieutenant de vaisseau
le 30 juin 1901.
Au 1er janvier 1902,
port ROCHEFORT.
Le 19 juillet 1902,
Commandant le croiseur "FORBIN", en réserve normale à ROCHEFORT.
Le 9 décembre 1903,
Aide de camp à l'État-Major du Préfet maritime du 4ème
arrondissement à ROCHEFORT.
Le 17 octobre 1905,
commandant un groupe de torpilleurs armés de la 1ère Flottille de
torpilleurs de Méditerranée.
Au 1er janvier 1908, en
instruction à l'École des Officiers canonniers à TOULON.
Officier breveté
Canonnier.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Mis hors cadre, détaché
en congé sans solde le 17 janvier 1909, Maison A. GOSSET & Cie à
TOULON. idem au 1er janvier 1911.
Radié du cadre actif le
1er octobre 1913.
Lieutenant de vaisseau
de réserve, affecté au Bataillon des Fusiliers Marins il est cité à
l'ordre de l'Armée navale en mars 1917 : "A fait preuve dans des
circonstances difficiles et périlleuses, de grande qualités
d'initiative, de sang-froid, et d'un mépris absolu du danger.".
Officier de la Légion
d'Honneur le 17 mars 1917
Croix de Guerre.
Capitaine de corvette
de réserve le 31 juillet 1917.
Au 1er janvier 1918;
port TOULON.
Capitaine de frégate de
réserve le 21 février 1919.
Capitaine de frégate
honoraire
Commandeur de la Légion
d'honneur, le 31 décembre 1961
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|