-
Officiers et anciens élèves -
Charles Léon Auguste DEVARENNE
(1869 - 1950)
Né le 13 août 1869 à BREST (Finistère)
- Décédé le 15 mars 1950 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).
Fils de Ulysse Auguste,
Vice-amiral.
Entre dans la Marine en
1887
Aspirant de 1ère classe
le 5 octobre 1890; port BREST.
Au 1er janvier 1892,
sur le cuirassé "TRIOMPHANTE", Division navale d'Extrême-Orient (Cdt
Louis BOREL de BRÉTIZEL).
Enseigne de vaisseau le
10 février 1893.
Le 9 août 1893, Adjoint
au commandant des torpilleurs en essais de la Défense mobile de
TOULON. Au 1er janvier 1896, en résidence libre de 6 mois.
Officier breveté
Torpilleur.
Au 1er janvier 1897,
sur le croiseur-torpilleur "WATTIGNIES", Escadre de Méditerranée
(Cdt Léon DE MAZENOD).
Officier breveté
Fusilier.
Au 1er janvier 1899,
sur le cuirassé garde-côtes "BOUVINES", Division de garde-côtes (Cdt
Charles SAINT-PAUL de SINCAY).
Lieutenant de vaisseau
le 1er novembre 1899, chargé d'un groupe de torpilleurs en réserve,
Défense mobile du 5ème arrondissement maritime à TOULON. Idem aux
1er janvier 1901, 1902.
Au 1er janvier 1903,
sur le croiseur cuirassé "SULLY", en essais à TOULON (Cdt Etienne
FARRET).
Au 1er janvier 1904,
idem sur le "SULLY".
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 15 juillet 1905
Au 1er janvier 1906;
port TOULON.
Le 30 mai 1906,
Rapporteur près le 1er Conseil de Guerre maritime permanent à
TOULON. Idem au 1er janvier 1908.
Breveté de l'École
Supérieure de la Marine, promotion 1909.
Le 7 novembre 1910,
Commandant le contre-torpilleur divisionnaire "SAPE", Station des
torpilleurs de BREST.
Au 1er janvier 1912,
idem, Commandant le "SAPE", Station des torpilleurs d'ORAN.
Versé dans le cadre de
réserve le 2 janvier 1913; port TOULON.
Au 1er janvier 1917
(nomination du 23 novembre 1915), Lieutenant de vaisseau de réserve, Aide de camp du Vice-amiral Albert ROUYER, Préfet maritime du 5ème
arrondissement à TOULON.
Capitaine de corvette
de réserve, le 1er juillet 1917
Au 1er janvier 1918,
Aide de camp du Vice-amiral Jean LACAZE, Préfet maritime du 5ème
arrondissement à TOULON.
Capitaine de frégate,
le 1er avril 1919
Officier de la Légion
d'honneur, le 14 février 1919
Mentionné à la
Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériels d'usine à
gaz - Paris, en mars 1913
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|