-
Officiers et anciens élèves -
Henri Eugène Léopold de STABENRATH
(1866 - 1955)
Né le 27 janvier 1866 à VERNEUIL-sur-AVRE (Eure) - Décédé le 6 août
1955 à La CHAPELLE-SAINT-OUEN (Seine-Maritime).
Frère de
Roger Marie Léopold,
Promotion 1884
Entre dans la Marine en 1881
Aspirant le 2 octobre
1884; port BREST.
Au 1er janvier 1885,
sur le cuirassé "COLBERT", Escadre d'évolutions (Cdt Edouard
BARRERA).
Au 1er janvier 1886,
sur l'aviso-transport "DIVES", Station locale de la
NOUVELLE-CALÉDONIE (Cdt Charles LEGRAND).
Enseigne de vaisseau le
2 octobre 1886
Lieutenant de vaisseau
le 19 septembre 1891.
Au 1er janvier 1892,
port BREST.
Au 1er janvier 1894,
sur le cuirassé "NEPTUNE", Escadre de Méditerranée (Cdt Félix GATIER).
Aux 1er janvier 1896,
1897, sur le cuirassé garde-côtes "TERRIBLE", Escadre de réserve de
Méditerranée (Cdts Henri De BARBEYRAC SAINT-MAURICE puis Jean
Baptiste VALAT).
Chevalier de la Légion
d'honneur, le 29 décembre 1896
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1899,
sur le croiseur "CHANZY", Escadre de Méditerranée (Cdt Pierre
DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE).
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine (promotion 1900).
Au 1er janvier 1901,
sur le cuirassé "CARNOT", Escadre du Nord (Cdt Paul CAMPION).
Le 15 mars 1902,
Commandant le contre-torpilleur "DURANDAL", Escadre du Nord.
Au 1er janvier 1904,
sur le croiseur "CHÂTEAURENAULT", Aide de camp auprès du
Contre-Amiral Marie De FAUQUE de JONQUIÈRES, Commandant une division
de l'Escadre d'Extrême-Orient.
Le 19 avril 1905,
Adjudant-Major au 2ème Dépôt des Équipages de la Flotte à BREST.
Idem au 1er janvier 1908.
Capitaine de frégate le
23 mars 1908.
Au 1er janvier 1909,
Second sur le cuirassé "BOUVET", Escadre de Méditerranée (Cdt Ernest
PAPAÏX).
Au 1er janvier 1911,
port BREST.
Le 1er juillet 1911,
Commandant le Service central des torpilleurs de BREST.
Au 1er janvier 1914,
Second sur le cuirassé "JUSTICE", 2ème Escadre, 1ère Armée navale
(Cdt Charles ESTIENNE).
Officier de la Légion
d'honneur, le 11 juillet 1914
Capitaine de vaisseau
le 25 mai 1916.
Le 27 juin 1916, Chef
d'Etat-major du 2ème arrondissement maritime à BREST.
D'août 1917 à janvier
1918, Commandant le cuirassé "RÉPUBLIQUE".
De septembre 1918 à
novembre 1919, Commandant le cuirassé "VOLTAIRE".
Au 1er janvier 1921,
Chef d'Etat-major du 1er arrondissement maritime à CHERBOURG.
Commandeur de la Légion
d'honneur, le 30 avril 1921
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|