-
Officiers et anciens élèves -
Jules Louis Léonard DESREZ
(1876 - 1975)
Né le 11 juin 1876 à
CHERBOURG (Manche) - Décédé le 11 août 1975 à CHERBOURG (Manche)
Entre dans la Marine en 1894
Aspirant le 5 octobre
1897; port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1899,
sur l'aviso torpilleur "BOMBE", à CONSTANTINOPLE (Cdt Jules CHÉRON).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1899.
Aux 1er janvier 1900,
1901, sur le croiseur "JEAN-BART", Escadre d'Extrême-Orient (Cdt
Alexis AUBIN).
Au 1er janvier 1902,
port CHERBOURG.
En 1903, 1904, sur le
croiseur "TROUDE", Division navale de l'Atlantique (Cdt Etienne
AUBRY).
Au 1er janvier 1906,
sur le croiseur cuirassé "LÉON-GAMBETTA", Escadre du Nord (Cdt Jean
CLÉMENT).
Lieutenant de vaisseau
le 11 janvier 1907.
Aux 1er janvier 1908,
1909, sur le croiseur cuirassé "MARSEILLAISE", Escadre du Nord (Cdts
Bertrand De SAINT-PERN puis Anne De SPITZ).
Le 1er avril 1910,
Commandant un groupe de torpilleurs armés, Défense mobile du 1er
arrondissement maritime à CHERBOURG.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1912,
Second sur le croiseur cuirassé "BRUIX", en réserve à BIZERTE (Cdt
Richard PROVENSAL).
Aux 1er janvier 1914,
1915, 1917, 1918, port CHERBOURG.
Lieutenant de vaisseau
en résidence fixe le 27 février 1918.
Capitaine de corvette
en résidence fixe le 20 janvier 1919.
Au 1er janvier 1921,
Rapporteur près le 1er Conseil de guerre maritime du 1er
arrondissement maritime permanent à CHERBOURG.
Capitaine de frégate en
résidence fixe le 17 janvier 1928.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1932,
même fonction de Rapporteur près le Conseil de guerre maritime
permanent à CHERBOURG.
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|