-
Officiers et anciens élèves -
Paul Auguste Jean DESPREZ-BOURDON
(1879 - 1950)
Né le 27 avril 1879 à
VINAY (Isère) - Décédé le 26 février 1950 à TOULON (Var)
Fils de Paul Marius
Stanislas, pharmacien de la Marine
Entre dans la Marine en 1897
Aspirant le 5 octobre
1900, port BREST.
Au 1er janvier 1901,
sur le croiseur "D'ESTRÉES", Division navale de l'Océan Atlantique
(Cdt Marie De RAMEY de SUGNY).
Au 1er janvier 1902,
port BREST.
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1902.
Au 1er janvier 1903,
port BREST.
Au 1er janvier 1904
(Affectation du 25 mai 1903), sur le contre-torpilleur "DURANDAL",
Défense mobile de DUNKERQUE (Cdt Émile BRION).
Le 3 avril 1905, Second
sur le torpilleur N° 156 "RAFALE", 3ème Flottille de torpilleurs de
la Méditerranée (Cdt Joseph URVOY de PORTZAMPARC).
Le 23 novembre 1907,
Second d'un groupe de torpilleurs armés, 2ème Flottille de
torpilleurs de la Manche (Cdt Marie ROBIN). Idem au 1er janvier
1909.
Le 28 mars 1910, Second
du sous-marin "VENTÔSE", Station des sous-marins de CALAIS-DUNKERQUE
(Cdt Georges GUÉDENEY).
Lieutenant de vaisseau
le 9 janvier 1911.
Au 1er janvier 1912,
Commandant le sous-marin 'THON", Station des sous-marins de BIZERTE.
Au 1er janvier 1914,
port BREST.
En 1914, à la
mobilisation, Commandant le sous-marin "FLORÉAL", 1ère Escadrille de
sous-marins de la 2ème Escadre légère à CHERBOURG.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Au 1er janvier 1918,
port BREST.
Capitaine de corvette
le 29 février 1920.
Au 1er janvier 1921,
Second sur le transport "BIEN-HOA" (Cdt Jean BÉRENGER).
Versé dans le Cadre de
réserve le 1er août 1928; port TOULON.
Officier de la Légion
d'Honneur.
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|