-
Officiers et anciens élèves -
Joseph de SABRAN de GRAMMONT (comte)
(1702 - 1775)
Famille provençale établie en cette province au XVII ème siècle.
Joseph SABRAN comte de GRAMMONT et de BEAUDINAR est né vers
1702, décédé à Paris le 11 juin 1775.
Fils de Joseph seigneur de BEAUDINAR, vicomte de FORCALQUIER et
d’ARIAN, capitaine-lieutenant d’une compagnie franche, et de
Jeanne Marie du BOUZET dame de ROQUEPINE(famille d’origine
Gasconne).
Marié le 2 février 1769, à l’âge de 67 ans avec Françoise
Eléonore Elisabeth de Jean de Mauville, 19 ans.
24 septembre 1718 : garde marine à Toulon.
14 mai 1719 : embarque sur le Dromadaire. Mission en
Méditerranée ; échec du siège de Rosas (guerre franco
espagnole).
1720-1723 : études à Toulon.
6 avril 1724- mars 1725 : embarqué sur la frégate la Loire :
missions Alger, Tunis, Tripoli, Constantinople.
5 mai 1727 : garde du Pavillon Amiral. Embarqué sur le vaisseau
le Tigre, escadre Joseph de Mons.
Novembre 1727-janvier 1728 : embarqué sur l’Immaculée
Conception.
De juin à octobre 1728 sur la Conception, escadre Etienne
Nicolas de Grandpré (Méditerranée, Tunis Tripoli).
Décembre 1728-juin 1729 : embarquement sur l’Envieux ; sur la
Sibille et commandement du St Antoine jusqu’en janvier 1730.
Octobre 1731 : nommé enseigne de vaisseau.
Juin1732 à octobre 1737 il sert successivement sur l’Espérance
(escadre Claude Aubéry de Vatan), l’Heureux (escadre de Luynes),
le Diamant (escadre de Court de la Bruyère),le Borée (escadre
Claude de Beaucaire),la Ferme(escadre de Pardaillan marquis
d’Antin).
1er avril 1738 : lieutenant de vaisseau et aide major de la
marine, Toulon.
Août 1740-1744 : embarqué sur l’Espérance. Le 22 février 1744,
il participe au combat franco- anglais du cap Sicié.
1er janvier 1742 : Chevalier de l’Ordre de St Louis.
Octobre 1744-décembre 1745 : commandement de la Diane.
Mai 1746 : il abandonne ses fonctions d’aide major et opte pour
lieutenant de vaisseau. Il est nommé capitaine d’une compagnie
franche.
1er avril 1748 : il est nommé capitaine de vaisseau, après
trente ans de services.
1756 : commande le Content, escadre Roland Michel de la
Galissonière. Participe au combat du 20 mai 1756 qui donne Port
Mahon et Minorque à la France.
1757-1758 : commande le Triton, avec une petite division de
trois vaisseaux et quatre frégates sous ses ordres, en
Méditerranée.
1759 : le Roi lui confie le commandement du vaisseau de 74 le
Centaure, escadre de Bertet de la Clue Sabran, son cousin. Il
participe au combat devant Gibraltar contre l’escadre de
l’Amiral anglais Boscawen. Seul le Centaure se couvre de gloire,
se sacrifiant pour sauver le reste de l’escadre. Après cinq
heures de combat, deux cents morts sur le Centaure, prêt à
sombrer, Sabran Grammont neuf fois blessé se rend. Il reste
plusieurs mois prisonnier en Angleterre. Félicité par le Roi à
Versailles, le rapport qu’il fit de son combat conclut « si j’ai
pu mériter votre estime, mon malheur m’en paraîtra moins grand
».
1er octobre 1764 : il est nommé Chef d’escadre des Armées
navales.
1er janvier 1773 : Commandeur de l’Ordre de St Louis avec 3000
livres de pension.
4 novembre 1774 : il se retire ; nommé Lieutenant Général des
Armées Navales « ad honores » avec 8000 livres de pension de la
Marine.
« Malgré l’illustration de son nom, Sabran est le type même de
l’officier de marine royale sous le règne de Louis XV, parvenu
au généralat plus par son mérite personnel, ses blessures, la
durée de son service, que par le favoritisme éhonté de la Cour
dont jouissaient certains de ses contemporains ».(Vergé
Franceschi)
SOURCE(en ligne) : Généalogie, carrière de Joseph Sabran de
Grammont Lieutenant général des Armées Navales. Michel Vergé
Franceschi.
Remerciements Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|