-
Officiers et anciens élèves -
Etienne Pierre Vicomte de ROCHECHOUART
(1724 - 1799)
Maison issue de celle des vicomtes de Limoges qui a pris son nom de
la terre de Rochechouart en Poitou.
Né le 15 février 1724 à TOULOUSE
(Haute Garonne) - Décédé en 1799.
Fils de Charles, baron puis comte de
Clermont, vicomte de Soulan (1681-1730), Lieutenant Général, et de
Françoise de MONTESQUIEU.
Il entre dans les Gardes de la Marine
à Toulon le 1er janvier 1741.
Il est embarqué successivement sur
l’Espérance (1741-1742), le Borée (1742-1743), l’Espérance et
l’Alcyon en 1744, l’Alcyon en 1745. Il fait trois campagnes en
Méditerranée et aux Açores.
1er janvier 1746 : il est nommé
Enseigne de Vaisseau.
Il sert sur le
Terrible (1746-1747) et participe à l’escorte du convoi commandé par
CONFLANS, à destination de St Domingue, mission au cours de laquelle
fut pris le Severn le 29 octobre 1746.
1748 : il sert sur le Zéphyr en
mission au Canada. 1749 sur l’Emeraude au Maroc, 1750 à bord du
Protée sur les bancs de Terre Neuve.
17 mai 1751 : il est promu Lieutenant
de Vaisseau.
1751, il sert sur la Mutine, 1752 sur
le Protée en mission sur les côtes de Guinée, 1754 à bord de l’Actif
en escadre d’évolutions.
1755 : il sert sur le Héros dans
l’escadre commandée par MACNEMARA et DUGUAY en mission d’escorte
dans l’Atlantique.
1756 : il est embarqué sur le Soleil
Royal.
17 avril 1757 : il est promu Capitaine
de Vaisseau.
1er novembre 1757 : il est fait
Chevalier de l’Ordre Royal de St Louis.
1757 : il assure le commandement de la
Thétis en mission de garde côtes.
1758 : il est second sur le Protée
dans l’escadre de BOMPAR aux Antilles.
1760 : il commande la Fortune, le
Brillant en 1761 aux Antilles, l’Union en 1764.
15 novembre 1771 : il est nommé
Brigadier des Armées Navales.
1er mai 1772 : il est nommé Capitaine
du premier bataillon au régiment de St Malo.
1772-1775 : il assure le commandement
de la Tourterelle en escadre d’évolutions.
9 novembre 1776 : il est promu Chef
d’Escadre.
1778 : il commande le Duc de Bourgogne
dans l’escadre de d’ORVILLIERS mais ne prit pas part à la bataille
d’Ouessant.
1779 : il commande l’Auguste et une
division dans l’armée combinée franco-espagnole, participe à la
campagne de l’Atlantique et de la Manche.
1779 : il est fait Chevalier de
l’Ordre de St Lazare de Jérusalem. (A fait ses preuves de noblesse,
9 quartiers).
12 janvier 1782 : il est promu
Lieutenant Général des Armées Navales.
Il commande en
1781-1782 le vaisseau de 110 le Majestueux et une division dans
l’escadre franco-espagnole réunie à Cadix sous les ordres de GUICHEN
et prit part au combat livré le 20 octobre 1782 à l’escadre anglaise
de HOWE devant Gibraltar.
Janvier 1792 : il quitte la Marine
mais conserve les appointements attachés à son grade.
Il émigre sous la Révolution.
Gratification de 4000 Livres sur les
dépenses secrètes le 27 novembre 1765 en considération de ses
services comme Capitaine de vaisseau ; 2000 Livres sur la Marine le
4 mai 1777 en considération de ses services comme Chef d’Escadre.
SOURCES : Anne Mezin, Correspondance
des consuls de France à Cadix, Archives Nationales. Etienne
Taillemite, Dictionnaire des marins français. Louis Moreri, Grand
dictionnaire historique… Vol 9.
Remerciements Patrick Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|