-
Officiers et anciens élèves -
François René de MALHERBE
(1880 - 1968)
Né le 22 avril 1880 à SAINT-QUENTIN
(Aisne) - Décédé le 11mai 1968 à SAINT GERMAIN-LAVAL (Loire)
Entre dans la Marine en 1898
Aspirant le 5 octobre 1901; port BREST.
Au 1er janvier 1902, sur le cuirassé
"SAINT-LOUIS", Escadre de Méditerranée (Cdt Pierre LECUVE).
En mars 1903, sur le
cuirassé "GAULOIS", Escadre de Méditerranée (Cdt Pierre Le BRIS).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1903.
Aux 1er janvier 1904,
1906, sur la canonnière "CAPRICORNE", Division navale de l'Océan
Indien (Cdt Jules GARNAULT).
Le 22 novembre 1906,
Second du sous-marin "SILURE", 1ère Flottille de sous-marins de la
Manche (Cdt Charles DRUJON). Idem au 1er janvier 1908.
En Février 1909, Second
sur le contre-torpilleur "MOUSQUET", Flottille de torpilleurs des
Mers de CHINE (Cdt Alfred Le GUEN).
Officier breveté
Fusilier.
Au 1er janvier 1911,
Lieutenant de la 3ème compagnie du 1er Bataillon
d'Apprentis-Fusiliers.
Lieutenant de vaisseau
le 12 août 1911.
Au 1er janvier 1914,
port BREST.
Affecté à la Brigade
des Fusiliers Marins il est cité à l'ordre de l'Armée navale en
décembre 1914 : "Commande sa compagnie depuis le début de la
campagne avec la plus grande énergie et le plus grand dévouement.".
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Croix de guerre.
Au 1er janvier 1917,
dans le cadre de réserve, port CHERBOURG.
Capitaine de corvette
de réserve le 22 avril 1931; port TOULON.
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|