-
Officiers et anciens élèves -
Paul Amable Jules DELOCHE
(1864 - 1945)
Né le 24 décembre 1864
à TULLE (Corrèze) - Décédé le 1er février 1945 à La Buissonnière
près de TULLE (Corrèze)
Entre dans la Marine en 1882
Aspirant le 5 octobre
1885; port BREST.
Au 1er janvier 1886,
sur le croiseur "DUQUESNE", Division navale du Pacifique (Cdt
François FOURNIER).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1887
Au 1er janvier 1892;
port BREST.
Lieutenant de vaisseau
le 15 septembre 1892.
Officier breveté
Torpilleur.
Le 3 novembre 1893,
Adjoint au Directeur des défenses sous-marines à CHERBOURG.
Au 1er janvier 1896,
port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1897,
sur le cuirassé "AMIRAL-TRÉHOUART", en réserve 2ème catégorie à
BREST (Cdt Victor BORY).
Chevalier de la Légion
d'Honneur, le 30 décembre 1897
Au 1er janvier 1899,
sur le cuirassé "NEPTUNE", Officier-Élève à l'École des canonniers
et des timoniers.
Au 1er janvier 1900,
sur le croiseur "D'ASSAS", Escadre de Méditerranée (Cdt Charles
RIDOUX).
Officier breveté de
l'École Supérieure de la Marine, promotion 1901.
Au 1er janvier 1902,
port CHERBOURG. En 1903, sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", Escadre de
la Méditerranée occidentale et du Levant. (Cdt Jules NÉNY). Idem au
1er janvier 1904.
Au 1er janvier 1906,
sur le croiseur cuirassé "GLOIRE", Escadre de Méditerranée (Cdt
Marie De la CROIX de CASTRIES).
Le 29 octobre
1906, Second du Service central de la 2ème Flottille de torpilleurs
de l'Océan. Idem au 1er janvier 1908.
Le 27 juillet 1908,
Second du Service central de la 3ème Flottille des torpilleurs de
l'Océan à ROCHEFORT.
Capitaine de frégate le
9 avril 1909.
Au 1er janvier 1911,
Second sur le croiseur "DU-CHAYLA", Division navale du MAROC (Cdt
Victor SENÈS).
Le 15 décembre 1911,
Commandant le groupe des bâtiments de réserve à la Majorité générale
du 4ème arrondissement maritime à ROCHEFORT.
Le 27 octobre 1913,
Sous-chef d'État-Major, Chef de la 1ère Section à l'État-Major du
même arrondissement.
Au 1er janvier 1915,
port ROCHEFORT.
Le 16 août 1916,
Directeur des mouvements du port de ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1918,
port ROCHEFORT.
Versé dans le
cadre de réserve le 29 décembre 1918; port ROCHEFORT.
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|