-
Officiers et anciens élèves -
Pierre Louis Paul DEJEAN
(1852 - 1905)
Né le 1er janvier 1852 à
BRIVE-la-GAILLARDE (Corrèze) - Décédé le 15 octobre 1905 à CAZES-MONDENARD
(Tarn-et-Garonne).
Entre dans la Marine en 1867
Aspirant le 15 août
1870
Enseigne de vaisseau le
10 mars 1873.
Au 1er janvier 1879 et
1881, Second à bord de la goélette "GAZELLE", Division navale de la
NOUVELLE-CALÉDONIE (Cdt Edouard ROVIRA-JALABERT).
Lieutenant de vaisseau
le 14 octobre 1880.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 28 décembre 1884, étant à bord du "TRIDENT", Escadre
d'évolutions.
Au 1er janvier 1885,
sur le "JAPON", École des torpilles automobiles (Cdt Paul SERVAN).
Au 1er janvier 1886, en
résidence à PARIS, Officier d'ordonnance à l'État-Major général du
Ministre de la Marine; 3ème Section - Défense des ports militaires -
Officier d'académie.
Au 1er janvier 1892,
port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1894,
Commandant les canonnières cuirassé "COCYTE" et "GRENADE", en
réserve, 2ème catégorie à CHERBOURG.
Au 1er janvier 1896,
port CHERBOURG.
Le 30 octobre 1896,
Second du 1er Dépôt des Équipages de la Flotte à CHERBOURG et le 6
novembre 1896, également Rapporteur du 2ème Conseil de Guerre
maritime permanent du 1er arrondissement maritime.
Capitaine de frégate le
2 janvier 1898.
Aux 1er janvier 1899,
1900, Second sur le cuirassé "DÉVASTATION", Escadre du Nord (Cdt
Paul FORTIN).
Le 10 octobre 1900,
Commandant le transport "DURANCE", Division navale du Pacifique
oriental. Idem au 1er janvier 1902.
Au 1er janvier 1903,
port CHERBOURG.
Officier de la Légion
d'Honneur le 30 juillet 1903.
Au 1er janvier 1904,
Second sur le cuirassé garde-côtes "VALMY", en réserve normale à
CHERBOURG (Cdt François LECOURTOIS).
Capitaine de vaisseau à
son décès.
Dossier Légion d'Honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|