-
Officiers et anciens élèves -
Marie
Maurice Odon de COMMINGES
(1862 - 1903)
Né le 6 février 1862 à TOULOUSE (Haute
Garonne) - Décédé le 11 mai 1903 à TUNIS (Tunisie)
Entre dans la Marine en 1879
Aspirant le 5 octobre 1882
Enseigne de vaisseau le 5 octobre 1884;
port TOULON.
Au 1er janvier 1885, sur le transport
"FINISTÈRE", Service des transports (Émile COUY, Cdt).
Au 1er janvier 1886, sur la canonnière
"LÉOPARD", Division navale du TONKIN (Paul VIVIER, Cdt).
Officier breveté Fusilier et Torpilleur
Lieutenant de vaisseau le 9 février
1889
Au 1er janvier 1892,
sur le cuirassé garde-côtes "TONNERRE", Escadre du Nord (Cdt Jules
BLOUËT). Idem au 1er janvier 1894.
Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Officier breveté
Torpilleur.
Le 17 septembre 1895,
commandant un groupe de torpilleurs de la Défense mobile de
CHERBOURG.
Au 1er janvier 1897,
Second sur le croiseur "CASSARD", en achèvement à CHERBOURG (Cdt
Émile CHEVALIER).
En 1898, nommé au commandement du
cutter EPERLAN, dans la station de.la Manche et de la mer du Nord
Au 1er janvier 1899,
port CHERBOURG.
Le 15 juillet 1899,
Commandant le torpilleur de haute mer "TÉMÉRAIRE", Défense mobile de
l' ALGÉRIE à ORAN.
Au 1er janvier 1901,
Inspecteur des sémaphores Secrétaire et Officier d'ordonnance auprès
du Contre-amiral Paul SERVAN, Commandant de la Marine en ALGÉRIE.
Au 1er janvier 1902,
port CHERBOURG
Au 1er janvier 1903, Second la Défense mobile à LORIENT; auprès de Joseph BARNOUIN,
Capitaine de frégate.
Remerciements Stéphane Giran
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|