-
Officiers et anciens élèves -
Louis Jérôme Pascal DEBAR
(1846 - 1924)
Né le 9 avril 1846 à
ALBI (Tarn) - Décédé le 13 juillet 1924.
Entre dans la Marine en 1863.
Aspirant le 2 octobre
1866.
Enseigne de vaisseau le
2 octobre 1868; port TOULON.
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 6 juin 1871, étant en congé de convalescence par suite
de blessures.
Lieutenant de vaisseau
le 24 février 1877.
Au 1er janvier 1879,
Second sur le croiseur "DUCOUËDIC", Division navale de l'INDOCHINE
(Cdt Armand BESNARD).
Au 1er janvier 1881,
port TOULON.
Au 1er janvier 1883,
Commandant la canonnière "LUTIN", Escadre d'Extrême-Orient.
Au 1er janvier 1886,
port TOULON.
Capitaine de frégate le
31 juillet 1888.
Officier de la Légion
d'Honneur le 10 juillet 1891, étant Second sur la "TRIOMPHANTE".
Au 1er janvier 1892,
port TOULON. Le 6 juillet 1893, Commandant l'aviso-transport "EURE";
Division navale de l'Océan Indien.
Le 16 mars 1895,
Commandant la canonnière cuirassée "FLAMME" et la Défense mobile de
DUNKERQUE. Idem le 1er janvier 1897.
Versé dans la cadre de
réserve le 11 janvier 1899; port TOULON.
Dossier Légion
d'Honneur /
lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
Retour Officiers
et anciens élèves
|