-
Officiers et anciens élèves -
Pierre d’AYMAR
d’ALBI de BRES
Comte de CHATEURENARD
(1... - 1...)
Originaire de Provence.
Fils de François Félix
baron de Chateaurenard et de Gabrielle Thérèse de Morel de Pontevès
Frère de Joseph
(Gabriel Joseph André d'Aymar d'Alby de Châteaurenard) Lieutenant
des vaisseaux du roi
Décédé sans alliance.
15 janvier 1701 entre
dans les Gardes de la Marine.
1701- 1702 : il est
embarqué sur l’Eole et sur l’Admirable.
1703 sur le Tonnant.
1704-1705 sur le
Content à Gibraltar.
1706 sur le Parfait.
1er juin 1707 : il est
nommé sous-brigadier.
1711 : en Languedoc,
affecté dans un bataillon de Marine.
1712 : embarqué sur le
Sérieux.
25 décembre 1712 :
promu Enseigne de Vaisseau.
Embarqué successivement
sur des vaisseaux espagnols (1714), sur le Henry (1717), sur le
Henry et le Toulouse (1718- 1719), la Loire (1724-1725), le Toulouse
(1727).
1er février 1728 :
nommé Aide Major. Embarqué sur le Zéphyr (1729) et l’Espérance
(1732).
2 octobre 1732 : opté
Lieutenant de Vaisseau.
Mars 1734 : Lieutenant
des Gardes Marine.
1740 : il prend le
commandement du Diamant puis celui de l’Eole 1741-1742.
1er mai 1741 il est
promu Capitaine de Vaisseau.
1744 : second sur le
Duc d’Orléans.
Chevalier de l’Ordre
Royal de St Louis le 25 juin 1731.
Il perçoit une haute
paye de 1000 livres sur le corps en 1751 et 1500 livres sur la
Marine.
Retiré avec 3000 livres
sur la Marine.
SOURCES : Anne Mezin,
Correspondances des Consuls de France à Cadix (1666-1792), Archives
Nationales.
Observation :
Pierre
Bertrand François d’Aymar de Chateaurenard, Ecole Navale, né en 1894, tué sur
le Bouvet en 1915, Dardanelles, est un ancêtre à la 8e génération de
François d'Aymar de Châteaurenard.
Remerciements Stéphane
Giran
Remerciements Patrick
Labail
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|