-
Officiers et anciens élèves -
Comte François Henri Eugène DAUGIER
(1764 - 1834)
Né le 12 septembre 1764 à COURTHÉZON
(Vaucluse) - Décédé le 12 avril 1834 à PARIS (Seine)
Inhumé au cimetière du Père-Lachaise à
PARIS.
Octobre 1782, entre aux Gardes-marine.
Il embarque sur la "FLÈCHE".
1783, il passe sur la "PRÉCIEUSE", pour
une campagne aux INDES.
Mai 1786, il rentre en FRANCE sur le
"BRILLANT". Il passe sur le "SUPERBE", escadre d'évolutions.
1787, sur un des paquebots faisant le
service des ANTILLES.
1788, sur la "LOURDE" puis la
"COURAGEUSE", aux ANTILLES et en Méditerranée.
Novembre 1789, Lieutenant de vaisseau.
À nouveau sur la
"FLÈCHE" au LEVANT puis le "TOURVILLE", Major de l'escadre de MORARD
de GALLES en croisière dans le Golfe de Gascogne (1793).
Destitué comme noble ,
emprisonné, il est libéré et réintégré après le 9 Thermidor.
Mars 1795, Capitaine de
vaisseau. Il prend le commandement de la "PROSERPINE" et livre trois
combats les 17 et 23 juin et le 20 mars 1796, lors d'escorte de
convois sur les côtes de BRETAGNE.
Mars 1796, Chef de
division, Il commande le "FOUGUEUX" puis la "COCARDE-NATIONALE" lors
de l'expédition d'IRLANDE.
1797, il prend le
commandement du "JUPITER" à BREST.
1799, Commandant le
"BATAVE" en Méditerranée dans l'armée navale de l'amiral BRUIX.
1800, Chef militaire à
ROCHEFORT, puis à LORIENT l'année suivante après avoir été nommé
membre du Tribunat.
Il supervise la
formation de la flotte à BOULOGNE, avant de participer à plusieurs
combats contre les Anglais au HAVRE en juin 1804.
Juin 1806 il part en
mission de reconnaissance des côtes de l'Adriatique.
Mai 1807, Commandant
les marins de la Garde au siège de DANTZIG et de STRALSUND.
Appelé aux frontières
d'ESPAGNE, où se réunissent les différents corps d'armée destinés à
envahir la Péninsule.
Le 2 mai 1808, lors de
l'insurrection du peuple de MADRID, il faillit être victime de son
inviolable attachement à ses devoirs.
Toujours à la tête des
marins de la Garde, il reçoit l'ordre d'aller joindre en ANDALOUSIE
le corps d'armée du général DUPONT.
Il a un cheval tué sous
lui à la bataille de BAYLEN, le 19 juillet.
Fait prisonnier il est
rapidement libéré.
Mars 1809, Préfet
maritime de LORIENT.
Juin 1814,
Contre-amiral. Rallié aux Bourbons, il est crée comte en septembre.
Janvier 1816,
Commandant la Marine à LORIENT, puis à ROCHEFORT en août.
1821, Directeur du
personnel au Ministère de la Marine, Conseiller d'État.
Octobre 1824, Préfet
maritime à TOULON.
Mai 1825, Vice-amiral.
Janvier 1827, Membre du
Conseil d'amirauté.
1831, il quitte le
service actif.
Il avait été élu député
du Morbihan en août 1815 et en octobre 1816; puis, député du
Vaucluse en septembre 1819, réélu en 1824, 1827, 1830.
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|