-
Officiers et anciens élèves -
Jacques Antoine Marie Pierre CUXAC
(1864 - 19..)
Né le 9 septembre 1864 à BÉTAILLE (Lot)
- Décédé.
Entre dans la Marine en 1882
Aspirant le 5 octobre 1885; port
ROCHEFORT.
Au 1er janvier 1886,
sur le croiseur "LA-CLOCHETERIE", Division navale de
l'Extrême-Orient (Cdt Henri De BARBEYRAC SAINT-MAURICE).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1887.
Au 1er janvier 1892,
port ROCHEFORT.
Lieutenant de vaisseau
le 1er décembre 1892.
Au 1er janvier 1894,
port ROCHEFORT.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1896,
sur le cuirassé "MARCEAU", Escadre de Méditerranée (Cdt René
MARQUIS).
Le 24 novembre 1896,
Capitaine de la 2ème compagnie du 5ème Dépôt des Équipages de la
Flotte à TOULON.
Chevalier de la Légion
d'honneur, le 12 juillet 1897
Au 1er janvier 1899,
sur le croiseur "CASSARD", Escadre de Méditerranée (Cdt Émile
CHEVALIER).
Au 1er janvier 1900,
sur le cuirassé garde-côtes "BOUVINES", Division de garde-côtes (Cdt
Victor ROSSEL).
Au 1er janvier 1901, en
résidence à PARIS, Officier-Élève de l'École Supérieure de la
Marine. Breveté promotion 1901.
Officier d'académie.
Aux 1er janvier 1902,
1903, sur le croiseur "POTHUAU", Aide de camp du Contre-amiral
Hyppolite BOUTET, Commandant une division de l'Escadre de
Méditerranée.
Au 1er janvier 1904,
Commandant l'aviso "ALCYON" au CONGO français.
Le 24 novembre 1905,
Attaché à l'État-Major de la Place forte de ROCHEFORT.
Capitaine de frégate le
29 juillet 1907.
Aux 1er janvier 1908,
1909, Second sur le cuirassé "PATRIE", Escadre de Méditerranée (Cdts
Marie De la CROIX de CASTRIES puis Charles DIDELOT).
Le 23 août 1910,
Commandant le contre-torpilleur "OBUSIER", et une Escadrille de
contre-torpilleur auprès du Vice-amiral Marie AUBERT, Commandant en
chef la 2ème Escadre.
Capitaine de vaisseau
le 14 novembre 1913.
Au 1er janvier 1914
(affectation du 25 mars 1912), Chef du groupe de formation au 5ème
Dépôt des Équipages de la Flotte.
Officier de la Légion
d'honneur, le 11 juillet 1914
Aux 1er janvier 1915,
1917, port ROCHEFORT.
le 1er octobre 1917,
Commandant de la Marine à SÈTE. Idem au 1er janvier 1918.
Versé dans le cadre de
réserve le 1er mars 1920, port ROCHEFORT.
Commandeur de la Légion
d'honneur, le 30 janvier 1921
Dossier Légion
d'honneur /
Lien web
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|