-
Officiers et anciens élèves -
Aubert François Gaud COURAYE du PARC
(1865
- 1928)
Né le 20 mars 1865 à ANNOVILLE (Manche)
- Décédé le 12 avril 1928 à CLAIX (Isère).
Fils de François Philippe COURAYE du
PARC, écuyer, « propriétaire », et d’Alice Bonne Marie du MESNIL-ADELÉE,
« vivant de son bien », son épouse.
Marié avec Marthe ROZIER de LINAGE.
Entre dans la Marine en 1882, à la suite du concours de 1882, étant
classé 69e sur 100 (J.O., 12 sept. 1882, p. 5.018)
Nommé aspirant de 2e classe le 7 août
1884, étant classé 82e sur 91 à l'issue de l'examen de sortie (J.O.,
8 août 1884, p. 4.226).
Aspirant le 5 octobre 1885.
Au 1er janvier 1886,
sur le cuirassé "SUFFREN", Escadre d'évolutions (Cdt Antoine
FORGET).
Enseigne de vaisseau le
5 octobre 1887; port CHERBOURG.
Au 1er janvier 1894,
sur le cuirassé "DÉVASTATION", Escadre de Méditerranée (Cdt Frédéric
PISSÈRE).
Lieutenant de vaisseau
le 5 mars 1894.
Au 1er janvier 1896,
Officier-stagiaire sur le "COURONNE", École des Canonniers et des
Timoniers.
Officier breveté
Canonnier.
Au 1er janvier 1897,
sur le cuirassé garde-côtes "CAÎMAN", Escadre de réserve de
Méditerranée (Cdt Georges RÉGNAULT).
Aux 1er janvier 1899,
1900, sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", en essais à LORIENT (Cdt Gaston
d'ABOVILLE).
Chevalier de la Légion
d'Honneur le 24 octobre 1899.
Au 1er janvier 1901,
1902, sur le cuirassé "SAINT-LOUIS", Escadre de Méditerranée (Cdt
Pierre LECUVE).
En 1903, à bord du
cuirassé "SAINT-LOUIS"; Escadre de la Méditerranée occidentale et du
Levant (Cdt Jules NÉNY).
Au 1er janvier 1904,
port CHERBOURG.
Le 3 janvier 1905,
Commandant le torpilleur 186-208, 5ème flottille de torpilleurs de
la Méditerranée.
Le 1er janvier 1908,
Commandant le contre-torpilleur "YATAGAN", 1ère flottilles des
torpilleurs de la Manche à CHERBOURG. Idem au 1er janvier 1909.
Le 1er janvier 1910,
Officier en Second du 1er Dépôt des équipages de la flotte. Idem au
1er janvier 1911.
Capitaine de frégate le
13 février 1911.
Au 1er janvier 1912,
Second sur le cuirassé "JAURÉGUIBERRY", 3ème Escadre (Cdt Ernest
GERVAIS).
Le 6 juin 1913,
Commandant en Second le 2ème Dépôt des Équipages de la Flotte à
BREST, et Chef du groupe en instruction.
En Février 1914, nommé
au commandement de l’aviso-transport Manche, de la Division navale
de l’Indochine (J.O., 19 févr. 1914, p. 1.557).
De février 1915 à
juillet 1916, Commandant le torpilleur "D'IBERVILLE".
Capitaine de vaisseau
le 11 mars 1917.
Officier de la Légion
d'Honneur le 10 juillet 1917.
Au 1er janvier 1918,
port CHERBOURG.
Le 3 janvier 1919,
Adjoint au Major général du 1er arrondissement maritime à CHERBOURG.
Idem au 1er janvier 1921.
Dossier Légion
d'Honneur /
Lien web
Complément
PDF
Remerciements Daniel Laheyne pour le PDF
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|