-
Officiers et anciens élèves -
Pierre René Vincent COUILLAULT
(1904 - 1983)
Né le 29
juin 1905 - Décédé en 1983
Entre dans la Marine en 1923.
Enseigne
de vaisseau de 2ème classe le 1er octobre 1925.
Enseigne
de vaisseau de 1ère classe le 1er octobre 1927.
Opte pour
le Corps des Ingénieurs hydrographes.
Ingénieur
de 1ère classe le 15 juin 1933.
Ingénieur
principal le 7 mai 1938.
Ingénieur
en chef de 2ème classe le 1er septembre 1941, de 1ère classe le 1er
juillet 1952.
Au 1er
janvier 1959, Chef de le 5ème Section (instruments scientifiques) du
Service central hydrographique à PARIS.
Port matriculaire CHERBOURG
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier
de la Légion d'Honneur
Mérite
maritime
Chevalier
des palmes académiques
Remerciements à Gilles Jogerst / Généamar pour ses recherches
et la mise à disposition de ses données
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/liste_sujet-1.htm
Retour Officiers
et anciens élèves
|